ABDALLAOUI-MAAN MOKHTAR
Informe ejecutivo de ABDALLAOUI-MAAN MOKHTAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ABDALLAOUI-MAAN MOKHTAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALVANTULA SL | Administrador Solidario | 31/05/2017 | 24/05/2018 |
AUTOVIA DEL CAMINO SA | Consejero | 18/08/2017 | 04/05/2018 |
VINCULACIONES DE ABDALLAOUI-MAAN MOKHTAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABDALLAOUI-MAAN MOKHTAR
Empresa: GALVANTULA SL
Administrador Solidario
- Abdallaoui-maan Mokhtar
- Somes Bronte Louise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1889 , F 4, S 8, H NA 37530, I/A 4 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-31
Empresa: AUTOVIA DEL CAMINO SA
Consejero
- Abdallaoui-maan Mokhtar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 920 , F 107, S 8, H NA 18605, I/A 60 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-31
Empresa: AUTOVIA DEL CAMINO SA
Consejero
- Abdallaoui-maan Mokhtar
- Lopez Pastor Paloma
- Somes Bronte Louise
- Varela Ullastres Santiago
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 920 , F 106, S 8, H NA 18605, I/A 57 (18/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-31
Empresa: GALVANTULA SL
Administrador Solidario
- Abdallaoui-maan Mokhtar
- Somes Bronte Louise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35511 , F 192, S 8, H M 638277, I/A 3 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-28
Información de ABDALLAOUI-MAAN MOKHTAR
Mostramos los datos de ABDALLAOUI-MAAN MOKHTAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABDALLAOUI-MAAN MOKHTAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos