LOPEZ MUÑOZ CARMEN
Informe ejecutivo de LOPEZ MUÑOZ CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ MUÑOZ CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VACUNO DEL JILOCA SL | Administrador Unico | 28/04/2017 | |
VIOLIN 1945 SL | Socio Unico | 01/09/2014 | |
VIOLIN 1945 SL | Administrador Unico | 01/09/2014 | |
SERVITEXIAL SL | Socio Unico | 11/08/2010 |
VINCULACIONES DE LOPEZ MUÑOZ CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ MUÑOZ CARMEN
Empresa: VACUNO DEL JILOCA SL
Administrador Unico
- Lopez Muñoz Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 266, L 266, F 181, S 8, H TE 6277, I/A 1 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-44
Empresa: VIOLIN 1945 SL
Administrador Unico
- Lopez Muñoz Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32551 , F 168, S 8, H M 585888, I/A 1 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-172-28
Empresa: VIOLIN 1945 SL
Socio Único
- Lopez Muñoz Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32551 , F 168, S 8, H M 585888, I/A 1 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-172-28
Empresa: FJORD SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Bautista Trigueros Ana Maria
- Lopez Muñoz Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42880 , F 32, S 8, H B 380029, I/A 10 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-08
Empresa: SERVITEXIAL SL
Socio Único
- Lopez Muñoz Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 397 , F 210, S 8, H CR 15531, I/A 3 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-176-13
Información de LOPEZ MUÑOZ CARMEN
Mostramos los datos de LOPEZ MUÑOZ CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ MUÑOZ CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos