LOPEZ GARCIA INES
Informe ejecutivo de LOPEZ GARCIA INES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOPEZ GARCIA INES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FONDO SERVIRENTA II FP | Miem.Com.Ctr | 10/01/2024 | |
FONDO SERVIRENTA II FP | Secr.Com.Ctr | 10/01/2024 |
VINCULACIONES DE LOPEZ GARCIA INES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ GARCIA INES
Empresa: FONDO SERVIRENTA II FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
- Lopez Garcia Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37289 , F 135, S 8, H M 337762, I/A 14 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-28
Empresa: FONDO SERVIRENTA II FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
- Lopez Garcia Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37289 , F 135, S 8, H M 337762, I/A 14 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-28
Empresa: FONDO SERVIRENTA II FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
- Lopez Garcia Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37289 , F 133, S 8, H M 337762, I/A 8 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-28
Empresa: FONDO SERVIRENTA II FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
- Lopez Garcia Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37289 , F 133, S 8, H M 337762, I/A 8 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-28
Empresa: FONDO SERVIRENTA II FP
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
- Lopez Garcia Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42517 , F 128, S 8, H B 408362, I/A 18 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-08
Información de LOPEZ GARCIA INES
Mostramos los datos de LOPEZ GARCIA INES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ GARCIA INES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos