DIAZ ARIAS EDUARDO
Informe ejecutivo de DIAZ ARIAS EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIAZ ARIAS EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIAR GESTION INMOBILIARIA SL | Administrador Unico | 10/11/2011 |
VINCULACIONES DE DIAZ ARIAS EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ ARIAS EDUARDO
Empresa: FONDO SERVIRENTA II FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37289 , F 133, S 8, H M 337762, I/A 8 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-28
Empresa: FONDO SERVIRENTA II FP
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42517 , F 128, S 8, H B 408362, I/A 18 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-08
Empresa: FONDO SERVIRENTA II FP
Consejero
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42517 , F 126, S 8, H B 408362, I/A 11 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-08
Empresa: DIAR GESTION INMOBILIARIA SL
Administrador Unico
- Diaz Arias Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3932 , F 218, S 8, H AS 43072, I/A 1 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-33
Información de DIAZ ARIAS EDUARDO
Mostramos los datos de DIAZ ARIAS EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ ARIAS EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos