LOPEZ FERNANDEZ-ESCANDON RAMON
Informe ejecutivo de LOPEZ FERNANDEZ-ESCANDON RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ FERNANDEZ-ESCANDON RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OBRADOR LEVADURA MADRE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/11/2022 | |
CENTRAL ORGANIC BAKERY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/11/2022 | |
OBRADOR LEVADURA MADRE SL | Apoderado Solidario | 27/01/2022 | |
YAROGARA SL | Administrador Solidario | 03/12/2021 | |
CENTRAL ORGANIC BAKERY SL | Consejero | 23/09/2021 | |
OBRADOR LEVADURA MADRE SL | Consejero | 20/09/2021 | |
SHOKUNIN STUDIO SL | Administrador Solidario | 15/02/2021 | |
STORE LEVADURA MADRE SL | Administrador Solidario | 08/02/2021 | |
INVERSIONES CASTOR Y POLLUX SL | Socio Unico | 13/01/2020 | |
INVERSIONES CASTOR Y POLLUX SL | Administrador Unico | 13/01/2020 |
VINCULACIONES DE LOPEZ FERNANDEZ-ESCANDON RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ FERNANDEZ-ESCANDON RAMON
Empresa: OBRADOR LEVADURA MADRE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42361 , F 64, S 8, H M 637290, I/A 10 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-28
Empresa: CENTRAL ORGANIC BAKERY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42303 , F 65, S 8, H M 691108, I/A 7 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-28
Empresa: OBRADOR LEVADURA MADRE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barrajon Tolosa Eva
- De La Cuesta Fernandez-escandon Ignacio Manuel
- De Olazabal De Espinola Iñaki
- Haendler Torres Eva
- Lopez Fernandez-escandon Ramon
- Robledo Pozas Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42361 , F 63, S 8, H M 637290, I/A 8 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-28
Empresa: OBRADOR LEVADURA MADRE SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Barrajon Tolosa Eva
- De La Cuesta Fernandez-escandon Ignacio Manuel
- Haendler Torres Eva
- Lopez Fernandez-escandon Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42361 , F 61, S 8, H M 637290, I/A 7 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-28
Empresa: CENTRAL ORGANIC BAKERY SL
Apoderado
- Barrajon Tolosa Eva
- De La Cuesta Fernandez-escandon Ignacio Manuel
- De Olazabal De Espinola Iñaki
- Haendler Torres Eva
- Lopez Fernandez-escandon Ramon
- Robledo Pozas Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42303 , F 64, S 8, H M 691108, I/A 6 (26/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-28
Empresa: CENTRAL ORGANIC BAKERY SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42303 , F 62, S 8, H M 691108, I/A 5 (26/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-28
Empresa: YAROGARA SL
Administrador Solidario
- De La Cuesta Fernandez-escandon Ignacio Manuel
- Lopez Fernandez-escandon Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42801 , F 1, S 8, H M 756814, I/A 1 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-28
Empresa: CENTRAL ORGANIC BAKERY SL
Apoderado
- Barrajon Tolosa Eva
- De La Cuesta Fernandez-escandon Ignacio Manuel
- De Olazabal De Espinola Iñaki
- Haendler Torres Eva
- Lopez Fernandez-escandon Ramon
- Robledo Pozas Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38887 , F 200, S 8, H M 691108, I/A 3 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-28
Empresa: CENTRAL ORGANIC BAKERY SL
Consejero
- De La Cuesta Fernandez-escandon Ignacio Manuel
- Junco De Miguel Ricardo Valentin
- Lopez Armenta Rafael
- Lopez Fernandez-escandon Ramon
- Robledo Pozas Manuel
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38887 , F 193, S 8, H M 691108, I/A 2 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-28
Empresa: CENTRAL ORGANIC BAKERY SL
Administrador Solidario
- De La Cuesta Fernandez-escandon Ignacio Manuel
- Lopez Fernandez-escandon Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38887 , F 193, S 8, H M 691108, I/A 2 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-28
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ FERNANDEZ-ESCANDON RAMON
Mostramos los datos de LOPEZ FERNANDEZ-ESCANDON RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ FERNANDEZ-ESCANDON RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos