LOPEZ ARMENTA RAFAEL
Informe ejecutivo de LOPEZ ARMENTA RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 43
Empresas activas: 17
Cargos inactivos: 44
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE LOPEZ ARMENTA RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUARMIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/03/2024 | |
LUARMIA SL | Consejero | 04/03/2024 | |
LAKA LIFE GROUP SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/02/2024 | |
LAKA LIFE GROUP SL | Consejero | 29/02/2024 | |
DEMILO CASUAL FOOD SL | Apoderado | 20/07/2023 | |
COMESS GROUP DE RESTAURACION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/05/2023 | |
COMESS GROUP DE RESTAURACION SL | Apoderado | 02/02/2023 | |
OBRADOR LEVADURA MADRE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/11/2022 | |
POMODORO FRANQUICIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/11/2022 | |
CENTRAL ORGANIC BAKERY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/11/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LOPEZ ARMENTA RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ ARMENTA RAFAEL
Empresa: PREMIUM NORDICA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4564 , F 187, S 8, H AS 49547, I/A 13 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-33
Empresa: LUARMIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Centelles Satrustegui Enrique
- Lopez Armenta Rafael
Consejero
- Centelles Satrustegui Enrique
- Lopez Armenta Rafael
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48940 , F 206, S 8, H B 411252, I/A 38 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-08
Empresa: HELIOS FERTILITY SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Centelles Satrustegui Enrique
- Lopez Armenta Rafael
Consejero
- Centelles Satrustegui Enrique
- Lopez Armenta Rafael
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42853 , F 215, S 8, H M 729184, I/A 19 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-28
Empresa: CUBERS CASTILLA SL
Apoderado Mancomunado
- Alonso Mateos Angel
- Centelles Satrustegui Enrique
- Centelles Satrustegui Enrique
- Delgado Trapiella Francisco Jose
- Lopez Armenta Rafael
- Lopez Armenta Rafael
- Plazas Ruiz Fernando
- Plazas Ruiz Fernando
- Vazquez Gavira Manuel Luis
- Vazquez Gavira Manuel Luis
- Vazquez Gavira Miguel Angel
- Vazquez Gavira Miguel Angel
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 477 , F 201, S 8, H SA 13406, I/A 16 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-37
Empresa: PROCUBITOS EUROPE DISTRIBUCION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38006 , F 173, S 8, H M 144173, I/A 23 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-28
Empresa: PROCUBITOS EUROPE DISTRIBUCION SL
Consejero
Presidente
Representante
- Lopez Armenta Rafael
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38006 , F 165, S 8, H M 144173, I/A 21 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-46-28
Empresa: PROCUBITOS EUROPE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37498 , F 209, S 8, H M 668431, I/A 26 (21/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-42-28
Empresa: PROCUBITOS EUROPE SL
Consejero
Presidente
Representante
- Lopez Armenta Rafael
- Perez Canal Jesus Antonio
- Vazquez Gavira Manuel Luis
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37498 , F 201, S 8, H M 668431, I/A 23 (21/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-42-28
Empresa: CUBERS CASTILLA SL
Apoderado Mancomunado
- Alonso Mateos Angel
- Centelles Satrustegui Enrique
- Centelles Satrustegui Enrique
- Delgado Trapiella Francisco Jose
- Lopez Armenta Rafael
- Lopez Armenta Rafael
- Plazas Ruiz Fernando
- Plazas Ruiz Fernando
- Vazquez Gavira Manuel Luis
- Vazquez Gavira Manuel Luis
- Vazquez Gavira Miguel Angel
- Vazquez Gavira Miguel Angel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 477 , F 152, S 8, H SA 13406, I/A 13 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-37
Empresa: CUBERS CASTILLA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 477 , F 152, S 8, H SA 13406, I/A 13 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-37
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ ARMENTA RAFAEL
Mostramos los datos de LOPEZ ARMENTA RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ ARMENTA RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos