LOPEZ DORIGA FERNANDO DE SOTO
Informe ejecutivo de LOPEZ DORIGA FERNANDO DE SOTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ DORIGA FERNANDO DE SOTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERMEDIACION Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SA | Consejero | 05/08/2010 | 30/06/2017 |
INTERMEDIACION Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SA | Administrador Solidario | 25/01/2010 | 05/08/2010 |
VINCULACIONES DE LOPEZ DORIGA FERNANDO DE SOTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ DORIGA FERNANDO DE SOTO
Consejero
- Lopez Doriga Fernando De Soto
- Morales Lopez Eutimio
- Pardo Garcia Jose
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14261 , F 207, S 8, H M 171630, I/A 41 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-28
Consejero
- Babio Martin Gerardo
- Lopez Doriga Fernando De Soto
- Morales Lopez Eutimio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14261 , F 204, S 8, H M 171630, I/A 36 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-28
Consejero
- Babio Martin Gerardo
- Lopez Doriga Fernando De Soto
- Morales Lopez Eutimio
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14261 , F 201, S 8, H M 171630, I/A 30 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-28
Administrador Solidario
- Lopez Doriga Fernando De Soto
- Morales Lopez Eutimio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14261 , F 201, S 8, H M 171630, I/A 30 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-28
Administrador Solidario
- Lopez Doriga Fernando De Soto
- Morales Lopez Eutimio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14261 , F 199, S 8, H M 171630, I/A 27 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-23-28
Información de LOPEZ DORIGA FERNANDO DE SOTO
Mostramos los datos de LOPEZ DORIGA FERNANDO DE SOTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ DORIGA FERNANDO DE SOTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos