LLEO FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de LLEO FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 25
Empresas inactivas: 19
CARGOS DE LLEO FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Solidario | 15/06/2023 | |
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Solidario | 09/12/2020 | |
SIDECU SA | Consejero | 18/03/2013 |
VINCULACIONES DE LLEO FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLEO FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Solidario
- Balbona Rivero Carlos
- Lleo Fernandez Francisco Javier
- Maza Peña Maria Gema
- Montoya Yepes Borja
- Pulido Camacho Irene
- Sebastian Alonso Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279 , F 173, S 8, H S 1960, I/A 4904 (15/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-39
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Solidario
- Balbona Rivero Carlos
- Lleo Fernandez Francisco Javier
- Maza Peña Maria Gema
- Montoya Yepes Borja
- Pulido Camacho Irene
- Sebastian Alonso Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279 , F 170, S 8, H S 1960, I/A 4903 (15/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-39
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Solidario
- Lleo Fernandez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1217 , F 208, S 8, H S 1960, I/A 4151 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-39
Secretario No Consejero
- Lleo Fernandez Francisco Javier
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35074 , F 196, S 8, H M 9031, I/A 118 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-222-28
Empresa: WIZINK GESTION AIE
Secretario No Consejero
- Lleo Fernandez Francisco Javier
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33323 , F 222, S 8, H M 136159, I/A 131 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-222-28
Secretario No Consejero
- Lleo Fernandez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31798 , F 128, S 8, H M 572231, I/A 17 (29/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-28
Empresa: WIZINK BANK SA
Secretario No Consejero
- Lleo Fernandez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34440 , F 204, S 8, H M 198598, I/A 299 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-28
Empresa: BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Lleo Fernandez Francisco Javier
- Zapata Cirugeda Francisco Javier
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35932 , F 72, S 8, H M 2715, I/A 2886 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-28
Empresa: BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
Vicesecretario No Consejero
- Lleo Fernandez Francisco Javier
- Zapata Cirugeda Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35932 , F 72, S 8, H M 2715, I/A 2886 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-28
Empresa: POPULAR GESTION PRIVADA SGIIC SA
Presidente
Secretario
- Lleo Fernandez Francisco Javier
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28200 , F 103, S 8, H M 201546, I/A 73 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-28
VER MAS ACTOS
Información de LLEO FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de LLEO FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLEO FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos