LOPEZ DEL BURGO LORENA
Informe ejecutivo de LOPEZ DEL BURGO LORENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ DEL BURGO LORENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO POPULAR ESPAÑOL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/07/2014 | 23/10/2018 |
BANCO POPULAR ESPAÑOL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/01/2012 |
VINCULACIONES DE LOPEZ DEL BURGO LORENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ DEL BURGO LORENA
Empresa: BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguila Galvez Rocio
- Beltran Martinez Juan Gabriel
- Bernal Loro Maria De Gracia
- Calvo Diaz De Neira Juan Jose
- Chanquet Martinez Cristina
- Diaz Galvin Juan
- Espin Cañabate Andres
- Fernandez Pavia Francisco Javier
- Galisteo Galan Javier
- Gallego Coronas Isabel Teresa
- Garcia Arroyo Beatriz
- Garcia Fernandez-gallardo Sara
- Gil Gomez Dunia- Marina
- Gonzalez Seoane Antonio
- Herreros Bermudez Jose Luis
- Khalifi Chairi El Kammel Mohamed
- Lopez Del Burgo Lorena
- Lopez Estevez Jose Maria
- Martinez Agudo Miriam
- Mateo Vazquez Lorena
- Nieto Lopez Jose Antonio
- Perulero Trigan Rocio
- Picon Garcia Alejandro
- Poveda Rico Luis
- Prieto Ortega Isabel Maria
- Rodriguez Hernandez Luis Ignacio
- Romero Paniagua Maria Teresa
- Toledano Solano Monica
- Valor Rodriguez Lorena
- Vergara Plaza Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30428 , F 221, S 8, H M 2715, I/A 2629 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-28
Empresa: BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lopez Del Burgo Lorena
- Martinez Mesas Maria Pilar
- Pinedo Arenas Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27363 , F 203, S 8, H M 2715, I/A 2338 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-28
Información de LOPEZ DEL BURGO LORENA
Mostramos los datos de LOPEZ DEL BURGO LORENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ DEL BURGO LORENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos