CARMONA GARZON LAURA
Informe ejecutivo de CARMONA GARZON LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARMONA GARZON LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UCIVTC 2019 SL | Socio Unico | 22/02/2019 | |
UCIVTC 2019 SL | Administrador Unico | 22/02/2019 |
VINCULACIONES DE CARMONA GARZON LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARMONA GARZON LAURA
Empresa: UCIVTC 2019 SL
Administrador Unico
- Carmona Garzon Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38711 , F 130, S 8, H M 688291, I/A 1 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-28
Empresa: UCIVTC 2019 SL
Socio Único
- Carmona Garzon Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38711 , F 130, S 8, H M 688291, I/A 1 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-28
Empresa: TALLERES EL BRASILEÑO 2009 SL
Administrador Solidario
- Carmona Garzon Laura
- Zeilinger Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31345 , F 105, S 8, H M 564249, I/A 3 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-28
Empresa: TALLERES EL BRASILEÑO 2009 SL
Administrador Solidario
- Carmona Garzon Laura
- Zeilinger Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31345 , F 104, S 8, H M 564249, I/A 2 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-28
Empresa: BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27363 , F 203, S 8, H M 2715, I/A 2338 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-28
Información de CARMONA GARZON LAURA
Mostramos los datos de CARMONA GARZON LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARMONA GARZON LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos