LOPEZ DE MOTA AMARO JENIFER
Informe ejecutivo de LOPEZ DE MOTA AMARO JENIFER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ DE MOTA AMARO JENIFER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JYM BELLOTA DORADA SL | Administrador Unico | 30/11/2022 |
VINCULACIONES DE LOPEZ DE MOTA AMARO JENIFER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ DE MOTA AMARO JENIFER
Empresa: LA CABANENCA MARKET SL
Administrador Mancomunado
- Llopis Oliver Vicente
- Lopez De Mota Amaro Jenifer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643, L 1205, F 77, S 8, H CS 36317, I/A 8 (16/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-12
Empresa: JYM BELLOTA DORADA SL
Administrador Unico
- Lopez De Mota Amaro Jenifer
Administrador Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1862, L 1422, F 166, S 8, H CS 45087, I/A 2 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-12
Empresa: JYM BELLOTA DORADA SL
Administrador Solidario
- Bermudez Tellez Michael
- Lopez De Mota Amaro Jenifer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1862, L 1422, F 166, S 8, H CS 45087, I/A 2 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-12
Empresa: JYM BELLOTA DORADA SL
Administrador Solidario
- Bermudez Tellez Michael
- Lopez De Mota Amaro Jenifer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1862, L 1422, F 165, S 8, H CS 45087, I/A 1 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-12
Empresa: LA CABANENCA MARKET SL
Administrador Mancomunado
- Bermudez Tellez Michael
- Llopis Oliver Vicente
- Lopez De Mota Amaro Jenifer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643, L 1205, F 77, S 8, H CS 36317, I/A 6 (20/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-84-12
Información de LOPEZ DE MOTA AMARO JENIFER
Mostramos los datos de LOPEZ DE MOTA AMARO JENIFER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ DE MOTA AMARO JENIFER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos