BERMUDEZ TELLEZ MICHAEL
Informe ejecutivo de BERMUDEZ TELLEZ MICHAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BERMUDEZ TELLEZ MICHAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA CABANENCA MARKET SL | Administrador Mancomunado | 20/04/2020 | 16/06/2023 |
JYM BELLOTA DORADA SL | Administrador Solidario | 16/02/2022 | 30/11/2022 |
VINCULACIONES DE BERMUDEZ TELLEZ MICHAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERMUDEZ TELLEZ MICHAEL
Empresa: LA CABANENCA MARKET SL
Administrador Mancomunado
- Bermudez Tellez Michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643, L 1205, F 78, S 8, H CS 36317, I/A 8 (16/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-12
Empresa: JYM BELLOTA DORADA SL
Administrador Solidario
- Bermudez Tellez Michael
- Lopez De Mota Amaro Jenifer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1862, L 1422, F 166, S 8, H CS 45087, I/A 2 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-12
Empresa: JYM BELLOTA DORADA SL
Administrador Solidario
- Bermudez Tellez Michael
- Lopez De Mota Amaro Jenifer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1862, L 1422, F 165, S 8, H CS 45087, I/A 1 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-12
Empresa: LA CABANENCA MARKET SL
Administrador Mancomunado
- Bermudez Tellez Michael
- Llopis Oliver Vicente
- Lopez De Mota Amaro Jenifer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643, L 1205, F 77, S 8, H CS 36317, I/A 6 (20/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-84-12
Información de BERMUDEZ TELLEZ MICHAEL
Mostramos los datos de BERMUDEZ TELLEZ MICHAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERMUDEZ TELLEZ MICHAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos