LOPEZ DE DICASTILLO ARRONIZ JOSE IGNACIO
Informe ejecutivo de LOPEZ DE DICASTILLO ARRONIZ JOSE IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ DE DICASTILLO ARRONIZ JOSE IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESERCING AUTOMOTIVE SL | Administrador Solidario | 23/04/2021 | |
RESERCING SL | Administrador Solidario | 06/02/2019 | |
RESERCING SL | Apoderado | 12/02/2016 |
VINCULACIONES DE LOPEZ DE DICASTILLO ARRONIZ JOSE IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ DE DICASTILLO ARRONIZ JOSE IGNACIO
Empresa: RESERCING AUTOMOTIVE SL
Administrador Solidario
- Lopez De Dicastillo Arroniz Jose Ignacio
- Paredes Gonzalez Albo Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2017 , F 186, S 8, H NA 40253, I/A 1 (23/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-31
Empresa: FRETOR NOAIN SL
Administrador Solidario
- Lopez De Dicastillo Arroniz Jose Ignacio
- Paredes Gonzalez Albo Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 150, S 8, H NA 11237, I/A 12 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-31
Empresa: FRETOR NOAIN SL
Administrador Solidario
- Lopez De Dicastillo Arroniz Jose Ignacio
- Paredes Gonzalez Albo Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 149, S 8, H NA 11237, I/A 10 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-31
Empresa: RESERCING SL
Administrador Solidario
- Lopez De Dicastillo Arroniz Jose Ignacio
- Paredes Gonzalez Albo Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1785 , F 118, S 8, H NA 35406, I/A 7 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-31
Empresa: RESERCING SL
Administrador Unico
- Lopez De Dicastillo Arroniz Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1785 , F 118, S 8, H NA 35406, I/A 7 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-31
Empresa: RESERCING SL
Socio Único
- Lopez De Dicastillo Arroniz Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1785 , F 118, S 8, H NA 35406, I/A 6 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-31
Empresa: RESERCING SL
Administrador Unico
- Lopez De Dicastillo Arroniz Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1785 , F 118, S 8, H NA 35406, I/A 5 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-31
Empresa: RESERCING SL
Apoderado
- Lopez De Dicastillo Arroniz Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1785 , F 116, S 8, H NA 35406, I/A 4 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-31
Empresa: INDUSTRIAS JAYAN SL
Apoderado
- Cardona Arsis Vicente
- Lopez De Dicastillo Arroniz Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1310 , F 158, S 8, H NA 5868, I/A 23 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-31
Empresa: INDUSTRIAS JAYAN SL
Apoderado
- Lopez De Dicastillo Arroniz Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 270 , F 191, S 8, H NA005868, I/A00021 (21/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-104-31
Información de LOPEZ DE DICASTILLO ARRONIZ JOSE IGNACIO
Mostramos los datos de LOPEZ DE DICASTILLO ARRONIZ JOSE IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ DE DICASTILLO ARRONIZ JOSE IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos