CARDONA ARSIS VICENTE
Informe ejecutivo de CARDONA ARSIS VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARDONA ARSIS VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIJOFRA 1992 SL | Apoderado Solidario | 29/07/2021 | |
ZYBER CENTRO PARA EL TRATAMIENTO DE PREIMPRESION SL | Apoderado Solidario | 29/07/2021 | |
TRUDALTEX TRADE SL | Apoderado | 05/08/2020 | |
MARNA LOGISTICA SL | Apoderado | 16/08/2010 |
VINCULACIONES DE CARDONA ARSIS VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARDONA ARSIS VICENTE
Empresa: DIJOFRA 1992 SL
Apoderado Solidario
- Cardona Arsis Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43681 , F 30, S 8, H B 435290, I/A 3 (29/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-08
Apoderado Solidario
- Cardona Arsis Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35459 , F 173, S 8, H B 268456, I/A 8 (29/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-08
Empresa: TRUDALTEX TRADE SL
Apoderado
- Cardona Arsis Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36148 , F 135, S 8, H M 649556, I/A 3 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-28
Empresa: INDUSTRIAS JAYAN SL
Apoderado
- Cardona Arsis Vicente
- Lopez De Dicastillo Arroniz Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1310 , F 158, S 8, H NA 5868, I/A 23 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-31
Empresa: TRANSPORTES ESPECIALES TORIJA SL
Apoderado
- Cardona Arsis Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21327 , F 56, S 8, H B 20704, I/A 13 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-08
Empresa: MARNA LOGISTICA SL
Apoderado
- Cardona Arsis Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1472 , F 91, S 8, H TO 30568, I/A 7 (16/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-165-45
Empresa: INDUSTRIAS JAYAN SL
Apoderado
- Cardona Arsis Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 270 , F 190, S 8, H NA005868, I/A00019 (07/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-71-31
Información de CARDONA ARSIS VICENTE
Mostramos los datos de CARDONA ARSIS VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARDONA ARSIS VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos