LOPEZ CUADRA ISIDRO
Informe ejecutivo de LOPEZ CUADRA ISIDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ CUADRA ISIDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUCLE INVERSOR SICAV | Consejero | 13/05/2010 | 13/05/2016 |
EDITORIAL COMPLUTENSE SA | Consejero | 05/02/2010 |
VINCULACIONES DE LOPEZ CUADRA ISIDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ CUADRA ISIDRO
Empresa: BUCLE INVERSOR SICAV
Consejero
- Lopez Cuadra Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22789 , F 224, S 8, H M 264679, I/A 24 (13/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-97-28
Empresa: BUCLE INVERSOR SICAV
Consejero
- Castellanos Martinez Federico
- Lopez Cuadra Isidro
- Martinez De Aguilar Gabriel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22789 , F 223, S 8, H M 264679, I/A 23 (10/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-113-28
Empresa: BUCLE INVERSOR SICAV
Consejero
- Castellanos Martinez Federico
- Lopez Cuadra Isidro
- Martinez De Aguilar Gabriel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22789 , F 222, S 8, H M 264679, I/A 19 (13/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-98-28
Empresa: EDITORIAL COMPLUTENSE SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Lopez Cuadra Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22512 , F 78, S 8, H M 145725, I/A 21 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-28
Información de LOPEZ CUADRA ISIDRO
Mostramos los datos de LOPEZ CUADRA ISIDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ CUADRA ISIDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos