LOPEZ CAPARROS MARIA GLORIA
Informe ejecutivo de LOPEZ CAPARROS MARIA GLORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOPEZ CAPARROS MARIA GLORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOTIELCO ITV SL | Representante | 06/02/2023 | |
IELCO SL | Administrador Unico | 25/11/2022 | |
NESCO VIVIENDAS SL | Administrador Solidario | 11/09/2012 |
VINCULACIONES DE LOPEZ CAPARROS MARIA GLORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ CAPARROS MARIA GLORIA
Empresa: MOTIELCO ITV SL
Administrador Solidario
Representante
- Lopez Caparros Jose Luis
- Lopez Caparros Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34181 , F 25, S 8, H M 614861, I/A 9 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-28
Empresa: MOTIELCO ITV SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Lopez Caparros Ana Maria
- Lopez Caparros Jose Luis
- Lopez Caparros Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34181 , F 25, S 8, H M 614861, I/A 9 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-28
Empresa: IELCO SL
Administrador Unico
- Lopez Caparros Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4348, L 3258, F 152, S 8, H MA 6414, I/A 27 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-29
Empresa: IELCO SL
Consejero Delegado Solidario
- Lopez Caparros Ana Maria
- Lopez Caparros Maria Del Carmen
- Lopez Caparros Maria Gloria
Consejero
- Lopez Caparros Ana Maria
- Lopez Caparros Maria Del Carmen
- Lopez Caparros Maria Gloria
Presidente
Secretario
- Lopez Caparros Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4348, L 3258, F 152, S 8, H MA 6414, I/A 27 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-29
Empresa: MOTIELCO ITV SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Lopez Caparros Ana Maria
- Lopez Caparros Jose Luis
- Lopez Caparros Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34181 , F 22, S 8, H M 614861, I/A 4 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-77-28
Empresa: MOTIELCO ITV SL
Administrador Unico
Representante
- Lopez Caparros Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34181 , F 22, S 8, H M 614861, I/A 4 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-77-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24573 , F 79, S 8, H M 318186, I/A 126 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-28
Empresa: MOTIELCO ITV SL
Administrador Unico
Representante
- Lopez Caparros Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34181 , F 19, S 8, H M 614861, I/A 1 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24573 , F 72, S 8, H M 318186, I/A 107 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-28
Empresa: LG INGENIERIA Y SISTEMAS SL
Administrador Solidario
- Lopez Caparros Ana Maria
- Lopez Caparros Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 952 , F 163, S 8, H H 19273,H , I/ 4 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-21
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ CAPARROS MARIA GLORIA
Mostramos los datos de LOPEZ CAPARROS MARIA GLORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ CAPARROS MARIA GLORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos