LOPEZ CAPARROS MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de LOPEZ CAPARROS MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ CAPARROS MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOTIELCO ITV SL | Apoderado Solidario | 09/04/2019 | |
NAXTEL INNOVACION SL | Administrador Unico | 05/09/2014 |
VINCULACIONES DE LOPEZ CAPARROS MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ CAPARROS MARIA DEL CARMEN
Empresa: IELCO SL
Consejero Delegado Solidario
- Lopez Caparros Ana Maria
- Lopez Caparros Maria Del Carmen
- Lopez Caparros Maria Gloria
Consejero
- Lopez Caparros Ana Maria
- Lopez Caparros Maria Del Carmen
- Lopez Caparros Maria Gloria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4348, L 3258, F 152, S 8, H MA 6414, I/A 27 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-29
Empresa: MOTIELCO ITV SL
Apoderado Solidario
- Lopez Caparros Ana Maria
- Lopez Caparros Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34181 , F 21, S 8, H M 614861, I/A 2 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-28
Empresa: IELCO SL
Consejero Delegado Solidario
- Lopez Caparros Maria Del Carmen
Consejero
- Lopez Caparros Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4348, L 3258, F 149, S 8, H MA 6414, I/A 22 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-29
Empresa: NAXTEL CONSTRUCTORA SL
Administrador Unico
- Lopez Caparros Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32038 , F 36, S 8, H M 576531, I/A 2 (05/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-174-28
Empresa: CANTERAS REUNIDAS DE HUELVA SL
Administrador Solidario
- Lopez Caparros Maria Del Carmen
- Lopez Caparros Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5052, L 3959, F 164, S 8, H MA115106, I/A 2 (01/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-29
Empresa: CANTERAS REUNIDAS DE HUELVA SL
Administrador Solidario
- Lopez Caparros Maria Del Carmen
- Lopez Caparros Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5052, L 3959, F 163, S 8, H MA115106, I/A 1 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-29
Información de LOPEZ CAPARROS MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de LOPEZ CAPARROS MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ CAPARROS MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos