LOPEZ AYALA JOSEFA
Informe ejecutivo de LOPEZ AYALA JOSEFA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOPEZ AYALA JOSEFA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINCAS CABRERA SL | Administrador Unico | 10/02/2010 | |
CINPIEL SL | Administrador Unico | 27/10/2009 | 10/02/2010 |
COMPLEMENTOS ACESAN 2004 SL | Administrador Unico | 02/11/2009 | 09/02/2010 |
COMPLEMENTOS ACESAN 2004 SL | Administrador Solidario | 02/11/2009 | |
FINCAS CABRERA SL | Administrador | 30/10/2009 |
VINCULACIONES DE LOPEZ AYALA JOSEFA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ AYALA JOSEFA
Empresa: CINPIEL SL
Administrador Unico
- Lopez Ayala Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20089 , F 33, S 8, H B 1000, I/A 9 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-08
Empresa: FINCAS CABRERA SL
Administrador Unico
- Lopez Ayala Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31143 , F 188, S 8, H B 188158, I/A 6 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-08
Empresa: COMPLEMENTOS ACESAN 2004 SL
Administrador Unico
- Lopez Ayala Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36805 , F 23, S 8, H B 287140, I/A 6 (09/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-08
Empresa: COMPLEMENTOS ACESAN 2004 SL
Administrador Unico
- Lopez Ayala Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36805 , F 23, S 8, H B 287140, I/A 5 (02/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-218-08
Empresa: COMPLEMENTOS ACESAN 2004 SL
Administrador Solidario
- Cabrera Acedo Pablo
- Lopez Ayala Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36805 , F 23, S 8, H B 287140, I/A 4 (02/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-218-08
Empresa: FINCAS CABRERA SL
Administrador
- Cabrera Acedo Pablo
- Lopez Ayala Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31143 , F 187, S 8, H B 188158, I/A 4 (30/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-216-08
Empresa: CINPIEL SL
Administrador Unico
- Lopez Ayala Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20089 , F 33, S 8, H B 1000, I/A 8 (27/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-212-08
Información de LOPEZ AYALA JOSEFA
Mostramos los datos de LOPEZ AYALA JOSEFA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ AYALA JOSEFA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos