CABRERA ACEDO PABLO
Informe ejecutivo de CABRERA ACEDO PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CABRERA ACEDO PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINCAS CABRERA SL | Administrador Unico | 10/02/2010 | |
CINPIEL SL | Administrador Unico | 10/02/2010 | |
COMPLEMENTOS ACESAN 2004 SL | Administrador Unico | 09/02/2010 |
VINCULACIONES DE CABRERA ACEDO PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABRERA ACEDO PABLO
Empresa: MERCHANDISING BUSINESS SL
Apoderado Solidario
- Cabrera Acedo Pablo
- Heredia Fuentes Jonatan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46504 , F 185, S 8, H B 522189, I/A 6 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-08
Empresa: MERCHANDISING BUSINESS SL
Apoderado Solidario
- Cabrera Acedo Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46504 , F 184, S 8, H B 522189, I/A 3 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-207-08
Empresa: CINPIEL SL
Administrador Unico
- Cabrera Acedo Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20089 , F 33, S 8, H B 1000, I/A 9 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-08
Empresa: FINCAS CABRERA SL
Administrador Unico
- Cabrera Acedo Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31143 , F 188, S 8, H B 188158, I/A 6 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-08
Empresa: COMPLEMENTOS ACESAN 2004 SL
Administrador Unico
- Cabrera Acedo Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36805 , F 23, S 8, H B 287140, I/A 6 (09/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-08
Empresa: COMPLEMENTOS ACESAN 2004 SL
Administrador Unico
- Cabrera Acedo Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36805 , F 23, S 8, H B 287140, I/A 5 (02/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-218-08
Empresa: COMPLEMENTOS ACESAN 2004 SL
Administrador Unico
- Cabrera Acedo Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36805 , F 23, S 8, H B 287140, I/A 4 (02/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-218-08
Empresa: COMPLEMENTOS ACESAN 2004 SL
Administrador Solidario
- Cabrera Acedo Pablo
- Lopez Ayala Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36805 , F 23, S 8, H B 287140, I/A 4 (02/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-218-08
Empresa: FINCAS CABRERA SL
Administrador Unico
- Cabrera Acedo Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31143 , F 188, S 8, H B 188158, I/A 5 (30/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-216-08
Empresa: FINCAS CABRERA SL
Administrador Unico
- Cabrera Acedo Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31143 , F 187, S 8, H B 188158, I/A 4 (30/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-216-08
VER MAS ACTOS
Información de CABRERA ACEDO PABLO
Mostramos los datos de CABRERA ACEDO PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABRERA ACEDO PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos