LOBATO VINAGRE ALEJANDRO
Informe ejecutivo de LOBATO VINAGRE ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE LOBATO VINAGRE ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOBATO VINAGRE ALEJANDRO
Empresa: GOITEK-LANON SL
Apoderado
- Iturrioz Aizpuru Jose-luis
- Lobato Vinagre Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2241 , F 38, S 8, H SS 27295, I/A 7 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-20
Empresa: GOITEK-LANON SL
Apoderado Mancomunado
- Iturrioz Aizpuru Jose-luis
- Lobato Vinagre Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2241 , F 38, S 8, H SS 27295, I/A 7 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-20
Empresa: GOITEK-LANON SL
Apoderado Mancomunado
- Iturrioz Aizpuru Jose-luis
- Lobato Vinagre Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2241 , F 36, S 8, H SS 27295, I/A 5 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-20
Empresa: GOITEK METALEZKO ERALDAKETAK SL
Administrador Solidario
- Iturrioz Aizpuru Jose-luis
- Lobato Vinagre Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2241 , F 32, S 8, H SS 27295, I/A 4 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-20
Empresa: GOITEK METALEZKO ERALDAKETAK SL
Administrador Solidario
- Iturrioz Aizpuru Jose-luis
- Lobato Vinagre Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2241 , F 32, S 8, H SS 27295, I/A 2 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-20
Información de LOBATO VINAGRE ALEJANDRO
Mostramos los datos de LOBATO VINAGRE ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOBATO VINAGRE ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos