ITURRIOZ AIZPURU JOSE-LUIS
Informe ejecutivo de ITURRIOZ AIZPURU JOSE-LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE ITURRIOZ AIZPURU JOSE-LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ITURRIOZ AIZPURU JOSE-LUIS
Empresa: GOITEK-LANON SL
Apoderado
- Iturrioz Aizpuru Jose-luis
- Lobato Vinagre Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2241 , F 38, S 8, H SS 27295, I/A 7 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-20
Empresa: GOITEK-LANON SL
Apoderado Mancomunado
- Iturrioz Aizpuru Jose-luis
- Lobato Vinagre Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2241 , F 38, S 8, H SS 27295, I/A 7 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-20
Empresa: GOITEK-LANON SL
Apoderado Mancomunado
- Iturrioz Aizpuru Jose-luis
- Lobato Vinagre Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2241 , F 36, S 8, H SS 27295, I/A 5 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-20
Empresa: GOITEK METALEZKO ERALDAKETAK SL
Administrador Solidario
- Iturrioz Aizpuru Jose-luis
- Lobato Vinagre Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2241 , F 32, S 8, H SS 27295, I/A 4 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-20
Empresa: GOITEK METALEZKO ERALDAKETAK SL
Administrador Solidario
- Iturrioz Aizpuru Jose-luis
- Lobato Vinagre Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2241 , F 32, S 8, H SS 27295, I/A 2 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-20
Empresa: GOITEK METALEZKO ERALDAKETAK SL
Administrador Unico
- Iturrioz Aizpuru Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2241 , F 32, S 8, H SS 27295, I/A 2 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-20
Información de ITURRIOZ AIZPURU JOSE-LUIS
Mostramos los datos de ITURRIOZ AIZPURU JOSE-LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ITURRIOZ AIZPURU JOSE-LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos