LOBATO CRUZ YOLANDA
Informe ejecutivo de LOBATO CRUZ YOLANDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOBATO CRUZ YOLANDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESTAURANTE LOBATO SL | Administrador Solidario | 18/08/2010 | 30/11/2021 |
HOSTELERIA LOBATO SL | Administrador Solidario | 27/06/2011 | 15/07/2021 |
RESTAURANTE LOBATO SL | Administrador Mancomunado | 18/08/2010 |
VINCULACIONES DE LOBATO CRUZ YOLANDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOBATO CRUZ YOLANDA
Empresa: HOSTELERIA LOBATO SL
Administrador Solidario
- Lobato Cruz Javier
- Lobato Cruz Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10672 , F 180, S 8, H M 168969, I/A 7 (15/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-28
Empresa: HOSTELERIA LOBATO SL
Administrador Solidario
- Lobato Cruz Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10672 , F 179, S 8, H M 168969, I/A 5 (10/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-28
Empresa: RESTAURANTE LOBATO SL
Administrador Solidario
- Lobato Cruz Javier
- Lobato Cruz Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3299 , F 109, S 8, H M 56025, I/A 6 (27/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-129-28
Empresa: HOSTELERIA LOBATO SL
Administrador Solidario
- Cruz Arribi Concepcion
- Lobato Cruz Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10672 , F 179, S 8, H M 168969, I/A 4 (27/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-129-28
Empresa: RESTAURANTE LOBATO SL
Administrador Solidario
- Lobato Cruz Javier
- Lobato Cruz Yolanda
- Lobato Ferrero Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3299 , F 108, S 8, H M 56025, I/A 4 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-28
Empresa: RESTAURANTE LOBATO SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Lobato Pedro
- Lobato Cruz Yolanda
- Lobato Ferrero Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3299 , F 108, S 8, H M 56025, I/A 4 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-28
Información de LOBATO CRUZ YOLANDA
Mostramos los datos de LOBATO CRUZ YOLANDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOBATO CRUZ YOLANDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos