LOBATO CRUZ JAVIER
Informe ejecutivo de LOBATO CRUZ JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOBATO CRUZ JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESTAURANTE LOBATO SL | Administrador Solidario | 18/08/2010 | 30/11/2021 |
HOSTELERIA LOBATO SL | Administrador Solidario | 10/06/2016 | 15/07/2021 |
VINCULACIONES DE LOBATO CRUZ JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOBATO CRUZ JAVIER
Empresa: HOSTELERIA LOBATO SL
Administrador Solidario
- Lobato Cruz Javier
- Lobato Cruz Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10672 , F 180, S 8, H M 168969, I/A 7 (15/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-28
Empresa: HOSTELERIA LOBATO SL
Administrador Solidario
- Lobato Cruz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10672 , F 179, S 8, H M 168969, I/A 5 (10/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-28
Empresa: RESTAURANTE LOBATO SL
Administrador Solidario
- Lobato Cruz Javier
- Lobato Cruz Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3299 , F 109, S 8, H M 56025, I/A 6 (27/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-129-28
Empresa: RESTAURANTE LOBATO SL
Administrador Solidario
- Lobato Cruz Javier
- Lobato Cruz Yolanda
- Lobato Ferrero Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3299 , F 108, S 8, H M 56025, I/A 4 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-28
Información de LOBATO CRUZ JAVIER
Mostramos los datos de LOBATO CRUZ JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOBATO CRUZ JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos