LLOVET OLIVA MAGDALENA
Informe ejecutivo de LLOVET OLIVA MAGDALENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LLOVET OLIVA MAGDALENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INICIATIVES VESTA 2014 SL | Administrador Solidario | 18/12/2014 |
VINCULACIONES DE LLOVET OLIVA MAGDALENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLOVET OLIVA MAGDALENA
Empresa: BO DE DEBO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Carner Viñals Valentin
- Escoda Torres Blai
- Llovet Oliva Josefa
- Llovet Oliva Magdalena
- Marrugat Camañes Pedro
- Marrugat Llovet Marta
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43440 , F 113, S 8, H B 27251, I/A 20 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-08
Empresa: BO DE DEBO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Carner Viñals Valentin
- Escoda Torres Blai
- Llovet Oliva Josefa
- Llovet Oliva Magdalena
- Marrugat Camañes Pedro
- Marrugat Llovet Marta
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43440 , F 111, S 8, H B 27251, I/A 19 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-08
Empresa: BLEX 2007 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Carner Viñals Valentin
- Escoda Torres Blas
- Llovet Oliva Josefa
- Llovet Oliva Magdalena
- Marrugat Camañes Pedro
- Marrugat Llovet Marta
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40282 , F 131, S 8, H B 362202, I/A 5 (09/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-08
Empresa: CAESMA 2000 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Carner Viñals Valenti
- Escoda Torres Blai
- Llovet Oliva Josefa
- Llovet Oliva Magdalena
- Marrugat Camañes Pedro
- Marrugat Llovet Marta
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33218 , F 50, S 8, H B 226321, I/A 9 (09/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-08
Empresa: INICIATIVES VESTA 2014 SL
Administrador Solidario
- Carner Viñals Valentin
- Llovet Oliva Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44590 , F 11, S 8, H B 460693, I/A 1 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-08
Empresa: BO DE DEBO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Carner Viñals Valentin
- Escoda Torres Blai
- Llovet Oliva Josefa
- Llovet Oliva Magdalena
- Marrugat Camañes Pedro
- Marrugat Llovet Marta
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43440 , F 111, S 8, H B 27251, I/A 17 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-08
Información de LLOVET OLIVA MAGDALENA
Mostramos los datos de LLOVET OLIVA MAGDALENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLOVET OLIVA MAGDALENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos