CARNER VIÑALS VALENTIN
Informe ejecutivo de CARNER VIÑALS VALENTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARNER VIÑALS VALENTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BO DE DEBO SL | Apoderado Solidario | 06/06/2016 | |
BLEX 2007 SL | Apoderado Solidario | 24/05/2016 | |
CAESMA 2000 SL | Apoderado Solidario | 24/05/2016 | |
INICIATIVES VESTA 2014 SL | Administrador Solidario | 18/12/2014 |
VINCULACIONES DE CARNER VIÑALS VALENTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARNER VIÑALS VALENTIN
Empresa: SIRCUMER SL
Administrador
- Carner Viñals Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27847 , F 113, S 8, H B 125875, I/A 9 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-08
Empresa: BO DE DEBO SL
Apoderado Solidario
- Carner Viñals Valentin
- Marrugat Camañes Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43440 , F 114, S 8, H B 27251, I/A 21 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-08
Empresa: BO DE DEBO SL
Apoderado
- Carner Viñals Valentin
- Escoda Torres Blai
- Marrugat Camañes Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43440 , F 114, S 8, H B 27251, I/A 21 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-08
Empresa: BO DE DEBO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Carner Viñals Valentin
- Escoda Torres Blai
- Llovet Oliva Josefa
- Llovet Oliva Magdalena
- Marrugat Camañes Pedro
- Marrugat Llovet Marta
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43440 , F 113, S 8, H B 27251, I/A 20 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-08
Empresa: CAESMA 2000 SL
Apoderado Solidario
- Carner Viñals Valentin
- Marrugat Camañes Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33218 , F 51, S 8, H B 226321, I/A 10 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-08
Empresa: CAESMA 2000 SL
Apoderado
- Carner Viñals Valentin
- Escoda Torres Blai
- Marrugat Camañes Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33218 , F 51, S 8, H B 226321, I/A 10 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-08
Empresa: BLEX 2007 SL
Apoderado Solidario
- Carner Viñals Valentin
- Marrugat Camañes Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40282 , F 131, S 8, H B 362202, I/A 6 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-08
Empresa: BLEX 2007 SL
Apoderado
- Carner Viñals Valentin
- Escoda Torres Blai
- Marrugat Camañes Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40282 , F 131, S 8, H B 362202, I/A 6 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-08
Empresa: BO DE DEBO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Carner Viñals Valentin
- Escoda Torres Blai
- Llovet Oliva Josefa
- Llovet Oliva Magdalena
- Marrugat Camañes Pedro
- Marrugat Llovet Marta
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43440 , F 111, S 8, H B 27251, I/A 19 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-08
Empresa: BLEX 2007 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Carner Viñals Valentin
- Escoda Torres Blas
- Llovet Oliva Josefa
- Llovet Oliva Magdalena
- Marrugat Camañes Pedro
- Marrugat Llovet Marta
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40282 , F 131, S 8, H B 362202, I/A 5 (09/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-08
VER MAS ACTOS
Información de CARNER VIÑALS VALENTIN
Mostramos los datos de CARNER VIÑALS VALENTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARNER VIÑALS VALENTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos