LLOSA GUILLEN VICENTE
Informe ejecutivo de LLOSA GUILLEN VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LLOSA GUILLEN VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GIGIGO GROUP SL | Consejero | 28/03/2017 | 11/02/2019 |
PROSODIE IBERICA SL | Apoderado | 29/09/2015 | 04/03/2016 |
VINCULACIONES DE LLOSA GUILLEN VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLOSA GUILLEN VICENTE
Empresa: GIGIGO GROUP SL
Consejero
- Llosa Guillen Vicente
- Motard Francois Pierre Marie
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32444 , F 79, S 8, H M 330361, I/A 17 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-28
Empresa: GIGIGO GROUP SL
Apoderado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Croix Georges- Jacques
- Llosa Guillen Vicente
- Motard Francois Pierre Marie
- Pascual Boixader Damian Fernando
Presidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32444 , F 76, S 8, H M 330361, I/A 14 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-28
Empresa: PROSODIE IBERICA SL
Apoderado
- Llosa Guillen Vicente
- Meurice Frias Susana
- Motard Francois
- Motard Francois Pierre Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20611 , F 218, S 8, H M 286495, I/A 42 (04/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-28
Empresa: PROSODIE IBERICA SL
Apoderado
- Llosa Guillen Javier
- Llosa Guillen Vicente
- Meurice Frias Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20611 , F 215, S 8, H M 286495, I/A 35 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-28
Información de LLOSA GUILLEN VICENTE
Mostramos los datos de LLOSA GUILLEN VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLOSA GUILLEN VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos