LLINARES GINER VICENTA
Informe ejecutivo de LLINARES GINER VICENTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LLINARES GINER VICENTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EURO CALA 2007 SL | Apoderado Mancomunado | 30/07/2019 |
VINCULACIONES DE LLINARES GINER VICENTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLINARES GINER VICENTA
Empresa: EURO CALA 2007 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Llinares Giner Vicenta
Consejero
- Llinares Giner Vicenta
Presidente
- Llinares Giner Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4284 , F 134, S 8, H A 109164, I/A 7 (05/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-03
Empresa: EURO CALA 2007 SL
Apoderado Mancomunado
- Ferrandiz Rubio Javier
- Llinares Giner Vicenta
- Vinaches Murcia David
Consejero Delegado Mancomunado
- Ferrandiz Rubio Javier
- Llinares Giner Vicenta
- Vinaches Murcia David
Consejero
- Ferrandiz Rubio Javier
- Llinares Giner Vicenta
- Vinaches Murcia David
Presidente
- Llinares Giner Vicenta
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3232 , F 112, S 8, H A 109164, I/A 5 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-03
Empresa: EURO CALA 2007 SL
Administrador Unico
- Llinares Giner Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3232 , F 112, S 8, H A 109164, I/A 5 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-03
Empresa: EURO CALA 2007 SL
Administrador Unico
- Llinares Giner Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3232 , F 112, S 8, H A 109164, I/A 4 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-03
Empresa: EURO CALA 2007 SL
Administrador Solidario
- Ferrandiz Miralles Jaime
- Llinares Giner Vicenta
- Vinaches Soriano Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3232 , F 112, S 8, H A 109164, I/A 4 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-03
Información de LLINARES GINER VICENTA
Mostramos los datos de LLINARES GINER VICENTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLINARES GINER VICENTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos