FERRANDIZ MIRALLES JAIME
Informe ejecutivo de FERRANDIZ MIRALLES JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERRANDIZ MIRALLES JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KAMARTA XXI SL | Administrador Mancomunado | 25/04/2018 | 28/11/2022 |
EURO CALA 2007 SL | Administrador Solidario | 09/01/2017 |
VINCULACIONES DE FERRANDIZ MIRALLES JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRANDIZ MIRALLES JAIME
Empresa: KAMARTA XXI SL
Administrador Mancomunado
- Climent Llinares Jose
- Ferrandiz Miralles Jaime
- Lejardi Echeverria Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4119 , F 176, S 8, H A 159849, I/A 2 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-03
Empresa: KAMARTA XXI SL
Administrador Mancomunado
- Climent Llinares Jose
- Ferrandiz Miralles Jaime
- Lejardi Echeverria Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4119 , F 175, S 8, H A 159849, I/A 1 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-03
Empresa: EURO CALA 2007 SL
Administrador Solidario
- Ferrandiz Miralles Jaime
- Llinares Giner Vicenta
- Vinaches Soriano Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3232 , F 112, S 8, H A 109164, I/A 4 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-03
Información de FERRANDIZ MIRALLES JAIME
Mostramos los datos de FERRANDIZ MIRALLES JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRANDIZ MIRALLES JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos