LLANAS SORIGUE MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de LLANAS SORIGUE MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LLANAS SORIGUE MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIGUEL GAMON SL | Administrador Solidario | 16/03/2022 | |
VIATGES KARIBA ESPECIALISTES SL | Administrador Unico | 30/01/2015 |
VINCULACIONES DE LLANAS SORIGUE MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLANAS SORIGUE MARIA ANGELES
Empresa: MIGUEL GAMON SL
Administrador Solidario
- Gamon Fort Miguel
- Llanas Sorigue Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 463 , F 210, S 8, H L 8639, I/A 16 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-25
Empresa: AUTOCARES GRIÑO SL
Apoderado
- Llanas Sorigue Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 215 , F 19, S 8, H L 3551,2 , I/ 10 (16/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-184-25
Empresa: VIATGES KARIBA SL
Liquidador Solidario
- Alsina Farres Manuel
- Llanas Sorigue Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 388 , F 201, S 8, H L 7266, I/A 6 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-25
Empresa: VIATGES KARIBA SL
Administrador Solidario
- Alsina Farres Manuel
- Llanas Sorigue Maria Angeles
Liquidador Solidario
- Alsina Farres Manuel
- Llanas Sorigue Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 388 , F 201, S 8, H L 7266, I/A 6 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-25
Empresa: VIATGES KARIBA ESPECIALISTES SL
Administrador Unico
- Llanas Sorigue Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1407 , F 152, S 8, H L 28269, I/A 1 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-25
Información de LLANAS SORIGUE MARIA ANGELES
Mostramos los datos de LLANAS SORIGUE MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLANAS SORIGUE MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos