ALSINA FARRES MANUEL
Informe ejecutivo de ALSINA FARRES MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALSINA FARRES MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FARRES 1999 SL | Administrador Unico | 23/10/2018 | |
MATACARNERA 2012 SL | Administrador Solidario | 30/05/2014 | |
TOSSAL 36 SL | Administrador Solidario | 17/12/2010 |
VINCULACIONES DE ALSINA FARRES MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALSINA FARRES MANUEL
Empresa: FARRES 1999 SL
Administrador Unico
- Alsina Farres Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 600 , F 33, S 8, H L 11234, I/A 4 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-25
Empresa: FARRES 1999 SL
Administrador Solidario
- Alsina Farres Jose Maria
- Alsina Farres Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 600 , F 33, S 8, H L 11234, I/A 4 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-25
Empresa: PONENT BUS SL
Liquidador Mancomunado
- Alsina Farres Jose Maria
- Alsina Farres Manuel
- Serra Llanes Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1046 , F 35, S 8, H L 20602, I/A 2 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-25
Empresa: PONENT BUS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Alsina Farres Jose Maria
- Alsina Farres Manuel
- Serra Llanes Juan
- Torres Pons Camilo
Consejero
- Alsina Farres Jose Maria
- Alsina Farres Manuel
- Serra Llanes Juan
- Torres Pons Camilo
Liquidador Mancomunado
- Alsina Farres Jose Maria
- Alsina Farres Manuel
- Serra Llanes Juan
Presidente
Secretario
- Alsina Farres Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1046 , F 35, S 8, H L 20602, I/A 2 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-25
Empresa: VIATGES KARIBA SL
Liquidador Solidario
- Alsina Farres Manuel
- Llanas Sorigue Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 388 , F 201, S 8, H L 7266, I/A 6 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-25
Empresa: VIATGES KARIBA SL
Administrador Solidario
- Alsina Farres Manuel
- Llanas Sorigue Maria Angeles
Liquidador Solidario
- Alsina Farres Manuel
- Llanas Sorigue Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 388 , F 201, S 8, H L 7266, I/A 6 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-25
Empresa: MATACARNERA 2012 SL
Administrador Solidario
- Alsina Farres Jose Maria
- Alsina Farres Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1385 , F 103, S 8, H L 27769, I/A 1 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-25
Empresa: TOSSAL 36 SL
Administrador Solidario
- Alsina Farres Jose Maria
- Alsina Farres Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1253 , F 1, S 8, H L 24901, I/A 1 (17/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-248-25
Información de ALSINA FARRES MANUEL
Mostramos los datos de ALSINA FARRES MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALSINA FARRES MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos