LLAMAS GONZALEZ MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de LLAMAS GONZALEZ MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LLAMAS GONZALEZ MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VOLCAN SPORT MANAGEMENT SL | Administrador Mancomunado | 08/03/2023 |
VINCULACIONES DE LLAMAS GONZALEZ MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLAMAS GONZALEZ MARIA DOLORES
Empresa: VOLCAN SPORT MANAGEMENT SL
Administrador Mancomunado
- Guerrero Petit Xavier
- Llamas Gonzalez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44698 , F 55, S 8, H M 787197, I/A 1 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-28
Empresa: RODASIL INVERSIONES 2002 SICAV
Consejero
- Gonzalez Villajos Angel Jesus
- Llamas Gonzalez Maria Dolores
Secretario
- Llamas Gonzalez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22444 , F 207, S 8, H M 400992, I/A 24 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-28
Empresa: RODASIL INVERSIONES 2002 SICAV
Consejero
- Da Silva Roberto Carlos
- Llamas Gonzalez Maria Dolores
Presidente
Secretario
- Llamas Gonzalez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22444 , F 206, S 8, H M 400992, I/A 23 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-28
Empresa: RODASIL INVERSIONES 2002 SICAV
Consejero
- Da Silva Roberto Carlos
- Llamas Gonzalez Maria Dolores
Presidente
Secretario
- Llamas Gonzalez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22444 , F 200, S 8, H M 400992, I/A 14 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-28
Información de LLAMAS GONZALEZ MARIA DOLORES
Mostramos los datos de LLAMAS GONZALEZ MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLAMAS GONZALEZ MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos