GONZALEZ VILLAJOS ANGEL JESUS
Informe ejecutivo de GONZALEZ VILLAJOS ANGEL JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ VILLAJOS ANGEL JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARARAS ASESORES SL | Socio Unico | 16/01/2012 | |
ARARAS ASESORES SL | Administrador Unico | 16/01/2012 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ VILLAJOS ANGEL JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ VILLAJOS ANGEL JESUS
Empresa: RODASIL INVERSIONES 2002 SICAV
Consejero
- Gonzalez Villajos Angel Jesus
- Llamas Gonzalez Maria Dolores
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22444 , F 207, S 8, H M 400992, I/A 24 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-28
Empresa: RODASIL INVERSIONES 2002 SICAV
Consejero
- Gonzalez Villajos Angel Jesus
Entidad Gestora
EntidDeposit
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22444 , F 202, S 8, H M 400992, I/A 19 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-28
Empresa: ARARAS ASESORES SL
Administrador Unico
- Gonzalez Villajos Angel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29537 , F 72, S 8, H M 531558, I/A 1 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-28
Empresa: ARARAS ASESORES SL
Socio Único
- Gonzalez Villajos Angel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29537 , F 72, S 8, H M 531558, I/A 1 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-28
Información de GONZALEZ VILLAJOS ANGEL JESUS
Mostramos los datos de GONZALEZ VILLAJOS ANGEL JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ VILLAJOS ANGEL JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos