LITE MAGAÑA JESUS MARIA
Informe ejecutivo de LITE MAGAÑA JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE LITE MAGAÑA JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LITE MAGAÑA JESUS MARIA
Empresa: PENSIONS CAIXA 97 FP
Miem.Com.Ctr
- Campos Sanchez Raquel
- Lite Magaña Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39942 , F 199, S 8, H M 663992, I/A 61 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
Empresa: PALL ESPAÑA SA
Apoderado
- Ann De Los Frailes Julie
- Barazi Hussein
- Bostock Maria
- Casanova Heras Jaume
- Jenkins Rachael
- Kirchner Frank Martin
- Lite Magaña Jesus Maria
- Mason Antony Paul
- Munslow Christina Ellen
- Penas Norma
- Pinedo Del Ama Belen
- Quelven Veronique Badezet Usage
- Quevedo Castillo Luis
- Rozas Labrador Juan Abdon
- Souto Miro Tabita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31360 , F 194, S 8, H M 81900, I/A 67 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-148-28
Empresa: PALL ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Barazi Hussein
- Casanova Heras Jaume
- Casanova Heras Jaume
- Chi Yin Lo
- Chi Yin Lo
- Correa Orozco Angel
- Emmitt Richard Graham
- Gruber John Robert
- Hughes Christopher
- Jenkins Rachael
- Kirchner Frank Martin
- Lite Magaña Jesus Maria
- Maisoneuve Yannick
- Mareckova Eva
- Martinez De Lara Ferrero Juan Antonio
- Mason Antony Paul
- Mason Antony Paul
- Mcfaden Frank T
- Mcfaden Frank Talbot
- Munslow Christina Ellen
- Pinedo Del Ama Belen
- Quevedo Castillo Luis
- Robertson Daniel Roger
- Robertson Daniel Roger
- Rozas Labrador Juan Abdon
- Thellier Christelle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31360 , F 193, S 8, H M 81900, I/A 66 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-148-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 97 FP
Miem.Com.Ctr
- Lite Magaña Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37219 , F 70, S 8, H M 663992, I/A 19 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-28
Empresa: PALL ESPAÑA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31360 , F 190, S 8, H M 81900, I/A 64 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-28
Empresa: PALL ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31360 , F 190, S 8, H M 81900, I/A 64 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-28
Empresa: PALL ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31360 , F 188, S 8, H M 81900, I/A 62 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-28
Empresa: PALL ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31360 , F 188, S 8, H M 81900, I/A 62 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-28
Empresa: PALL ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31360 , F 183, S 8, H M 81900, I/A 52 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-28
Empresa: PALL ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Lite Magaña Jesus Maria
- Martinez De Lara Ferrero Juan Antonio
- Porretto James
- Porretto James
- Rodriguez Maceras Pablo
- Villaverde Perez Antonio
Apoderado Solidario
Apoderado
- Diez Gutierrez Juan Jose
- Lite Magaña Jesus Maria
- Lite Magaña Jesus Maria
- Martinez De Lara Ferrero Juan Antonio
- Martinez De Lara Ferrero Juan Antonio
- Porretto James
- Sabugal Lopez Gerardo
- Sabugal Lopez Gerardo
- Villaverde Perez Antonio
- Villaverde Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15137 , F 144, S 8, H M 81900, I/A 43 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-105-28
Información de LITE MAGAÑA JESUS MARIA
Mostramos los datos de LITE MAGAÑA JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LITE MAGAÑA JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos