CASANOVA HERAS JAUME
Informe ejecutivo de CASANOVA HERAS JAUME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASANOVA HERAS JAUME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PENSIONS CAIXA 97 FP | Miem.Com.Ctr | 09/02/2023 | 12/04/2024 |
PALL ESPAÑA SA | Consejero | 05/02/2020 | 12/03/2024 |
PALL ESPAÑA SA | Apoderado | 27/07/2020 | 12/03/2024 |
PALL ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 12/05/2022 | 12/03/2024 |
PALL ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 12/05/2022 | 12/03/2024 |
PALL ESPAÑA SA | Presidente | 04/02/2022 | 12/03/2024 |
PALL ESPAÑA SA | Consejero Delegado | 04/02/2022 | 12/03/2024 |
PALL ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 12/03/2024 | |
PALL ESPAÑA SA | Secretario | 05/02/2020 | 04/02/2022 |
PALL ESPAÑA SA | Apoderado | 28/02/2017 | 27/07/2020 |
VINCULACIONES DE CASANOVA HERAS JAUME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASANOVA HERAS JAUME
Empresa: PENSIONS CAIXA 97 FP
Miem.Com.Ctr
- Casanova Heras Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46195 , F 190, S 8, H M 663992, I/A 75 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
Empresa: PALL ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Casanova Heras Jaume
Apoderado Solidario
- Casanova Heras Jaume
- Casanova Heras Jaume
Apoderado
- Casanova Heras Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31360 , F 200, S 8, H M 81900, I/A 73 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-28
Empresa: PALL ESPAÑA SA
Consejero Delegado
- Casanova Heras Jaume
Consejero
- Casanova Heras Jaume
Presidente
- Casanova Heras Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31360 , F 200, S 8, H M 81900, I/A 73 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 97 FP
Miem.Com.Ctr
- Beltran Cañil Patricia
- Casanova Heras Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39942 , F 199, S 8, H M 663992, I/A 61 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
Empresa: PALL ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Badezet Quelven Veronique
- Badezet Quelven Veronique
- Casanova Heras Jaume
- Casanova Heras Jaume
- De Los Frailes Julie Ann
- De Los Frailes Julie Ann
- Fernandez Contreras Maria
- Fernandez Contreras Maria
- Fernandez Contreras Maria
- Fernandez Contreras Maria
- Harrison Andrew Joseph
- Jenner Laurent
- Jenner Laurent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31360 , F 197, S 8, H M 81900, I/A 70 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-28
Empresa: PALL ESPAÑA SA
Consejero Delegado
- Casanova Heras Jaume
Presidente
- Casanova Heras Jaume
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31360 , F 196, S 8, H M 81900, I/A 69 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-29-28
Empresa: PALL ESPAÑA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Casanova Heras Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31360 , F 196, S 8, H M 81900, I/A 69 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-29-28
Empresa: PALL ESPAÑA SA
Apoderado
- Ann De Los Frailes Julie
- Barazi Hussein
- Bostock Maria
- Casanova Heras Jaume
- Jenkins Rachael
- Kirchner Frank Martin
- Lite Magaña Jesus Maria
- Mason Antony Paul
- Munslow Christina Ellen
- Penas Norma
- Pinedo Del Ama Belen
- Quelven Veronique Badezet Usage
- Quevedo Castillo Luis
- Rozas Labrador Juan Abdon
- Souto Miro Tabita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31360 , F 194, S 8, H M 81900, I/A 67 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-148-28
Empresa: PALL ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Barazi Hussein
- Casanova Heras Jaume
- Casanova Heras Jaume
- Chi Yin Lo
- Chi Yin Lo
- Correa Orozco Angel
- Emmitt Richard Graham
- Gruber John Robert
- Hughes Christopher
- Jenkins Rachael
- Kirchner Frank Martin
- Lite Magaña Jesus Maria
- Maisoneuve Yannick
- Mareckova Eva
- Martinez De Lara Ferrero Juan Antonio
- Mason Antony Paul
- Mason Antony Paul
- Mcfaden Frank T
- Mcfaden Frank Talbot
- Munslow Christina Ellen
- Pinedo Del Ama Belen
- Quevedo Castillo Luis
- Robertson Daniel Roger
- Robertson Daniel Roger
- Rozas Labrador Juan Abdon
- Thellier Christelle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31360 , F 193, S 8, H M 81900, I/A 66 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-148-28
Empresa: PALL ESPAÑA SA
Consejero
- Casanova Heras Jaume
- Kirchner Frank Martin
Secretario
- Casanova Heras Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31360 , F 192, S 8, H M 81900, I/A 65 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-28
VER MAS ACTOS
Información de CASANOVA HERAS JAUME
Mostramos los datos de CASANOVA HERAS JAUME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASANOVA HERAS JAUME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos