LINDBERG LARS INGVAR
Informe ejecutivo de LINDBERG LARS INGVAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LINDBERG LARS INGVAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NYNAS PETROLEO SA | Apoderado | 26/12/2023 | |
NYNAS PETROLEO SA | Consejero | 30/05/2013 |
VINCULACIONES DE LINDBERG LARS INGVAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LINDBERG LARS INGVAR
Empresa: NYNAS PETROLEO SA
Apoderado
- Day Simon
- Lindberg Lars Ingvar
- Picado Fernandez Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27705 , F 55, S 8, H M 30637, I/A 61 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-28
Empresa: NYNAS PETROLEO SA
Consejero
- Lindberg Lars Ingvar
- Picado Fernandez Myriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27705 , F 53, S 8, H M 30637, I/A 57 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-28
Empresa: NYNAS PETROLEO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27705 , F 51, S 8, H M 30637, I/A 53 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-28
Información de LINDBERG LARS INGVAR
Mostramos los datos de LINDBERG LARS INGVAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LINDBERG LARS INGVAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos