DAY SIMON
Informe ejecutivo de DAY SIMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DAY SIMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NYNAS PETROLEO SA | Apoderado | 26/12/2023 | |
NYNAS PETROLEO SA | Presidente | 24/05/2016 | |
NYNAS PETROLEO SA | Consejero | 24/05/2016 |
VINCULACIONES DE DAY SIMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DAY SIMON
Empresa: NYNAS PETROLEO SA
Apoderado
- Day Simon
- Lindberg Lars Ingvar
- Picado Fernandez Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27705 , F 55, S 8, H M 30637, I/A 61 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-28
Empresa: NYNAS PETROLEO SA
Consejero
- Day Simon
Presidente
- Day Simon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27705 , F 54, S 8, H M 30637, I/A 59 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-28
Empresa: NYNAS PETROLEO SA
Consejero
- Day Simon
Presidente
- Day Simon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27705 , F 53, S 8, H M 30637, I/A 56 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-28
Información de DAY SIMON
Mostramos los datos de DAY SIMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DAY SIMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos