LINARES MEMBRILLA RAFAEL
Informe ejecutivo de LINARES MEMBRILLA RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LINARES MEMBRILLA RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALETILLAS 2009 SL | Liquidador Concursal | 09/12/2020 | |
CALETILLAS 2009 SL | Administrador Concursal | 14/05/2013 |
VINCULACIONES DE LINARES MEMBRILLA RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LINARES MEMBRILLA RAFAEL
Empresa: CALETILLAS 2009 SL
Liquidador Concursal
- Linares Membrilla Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3179 , F 206, S 8, H TF 48463, I/A 4 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-38
Empresa: IURE PROPIO SL
Administrador Unico
- Linares Membrilla Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3146 , F 62, S 8, H TF 47414, I/A 2 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-38
Empresa: CALETILLAS 2009 SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CALETILLAS 2009 SL
Nif:B76502517
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Linares Membrilla Rafael
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Número:1
Juez / Ponente:ANA FERNANDEZ ARRANZ
Fecha de Resolución:08/04/2013
Número Procedimiento Concursal:87/2013
Datos Registrales:
Tomo:
3179
Libro:
0
Folio:
204
Hoja:
8-48463
Inscripción:
3
Fecha Inscripción14/05/2013
Registro:Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3179 , F 204, S 8, H TF 48463, I/A 3 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-38
Empresa: IURE PROPIO SL
Administrador Unico
- Linares Membrilla Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3146 , F 60, S 8, H TF 47414, I/A 1 (23/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-126-38
Información de LINARES MEMBRILLA RAFAEL
Mostramos los datos de LINARES MEMBRILLA RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LINARES MEMBRILLA RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos