LILLO CARDENETE VICTOR IVAN
Informe ejecutivo de LILLO CARDENETE VICTOR IVAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LILLO CARDENETE VICTOR IVAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAPTASA FUNDRAISING SL | Secretario | 16/11/2010 | |
CAPTASA FUNDRAISING SL | Consejero | 16/11/2010 | |
CAPTASA FUNDRAISING SL | Apoderado Solidario | 19/05/2010 | |
ALICANTINA DE SERVICIOS TURISTICOS SL | Apoderado Solidario | 05/01/2009 |
VINCULACIONES DE LILLO CARDENETE VICTOR IVAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LILLO CARDENETE VICTOR IVAN
Empresa: CAPTASA FUNDRAISING SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bernabeu Martinez Vicente
- Casas Del Cura David
- Lillo Cardenete Victor Ivan
Presidente
Secretario
- Lillo Cardenete Victor Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3344 , F 171, S 8, H A 115390, I/A 3 (16/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-03
Empresa: CAPTASA FUNDRAISING SL
Apoderado Solidario
- Lillo Cardenete Victor Ivan
- Lillo Garcia Mariano Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3344 , F 170, S 8, H A 115390, I/A 2 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-102-03
Apoderado Solidario
- Lillo Cardenete Victor Ivan
- Lillo Garcia Mariano Rafael
- Santamaria Ponsoda German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2786 , F 109, S 8, H A 83966, I/A 8 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-9-03
Información de LILLO CARDENETE VICTOR IVAN
Mostramos los datos de LILLO CARDENETE VICTOR IVAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LILLO CARDENETE VICTOR IVAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos