CASAS DEL CURA DAVID
Informe ejecutivo de CASAS DEL CURA DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASAS DEL CURA DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
USHUAIA CAFE SL | Socio Unico | 05/01/2021 | |
CAPTASA FUNDRAISING SL | Consejero Delegado | 16/11/2010 | |
CAPTASA FUNDRAISING SL | Consejero | 16/11/2010 |
VINCULACIONES DE CASAS DEL CURA DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASAS DEL CURA DAVID
Empresa: USHUAIA CAFE SL
Socio Único
- Casas Del Cura David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2851 , F 17, S 8, H A 87555, I/A 2 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-03
Empresa: CAPTASA FUNDRAISING SL
Consejero Delegado
- Casas Del Cura David
Consejero
- Bernabeu Martinez Vicente
- Casas Del Cura David
- Lillo Cardenete Victor Ivan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3344 , F 171, S 8, H A 115390, I/A 3 (16/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-03
Empresa: CAPTASA FUNDRAISING SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bernabeu Martinez Vicente
- Casas Del Cura David
- Sanchez Perez Pablo
Presidente
- Casas Del Cura David
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3344 , F 171, S 8, H A 115390, I/A 3 (16/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-03
Empresa: CAPTASA FUNDRAISING SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bernabeu Martinez Vicente
- Casas Del Cura David
- Sanchez Perez Pablo
Presidente
- Casas Del Cura David
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3344 , F 169, S 8, H A 115390, I/A 1 (26/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-03
Información de CASAS DEL CURA DAVID
Mostramos los datos de CASAS DEL CURA DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASAS DEL CURA DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos