LILLO BLANC MARIA VICTORIA
Informe ejecutivo de LILLO BLANC MARIA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LILLO BLANC MARIA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIELCA INGENIEROS SA | Administrador Solidario | 29/11/2023 | |
VIELCA MEDIO AMBIENTE SL | Administrador Solidario | 24/01/2019 | |
EUROCONSULTORES DE OBRAS CIVILES SL | Administrador Solidario | 26/11/2015 |
VINCULACIONES DE LILLO BLANC MARIA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LILLO BLANC MARIA VICTORIA
Empresa: VIELCA INGENIEROS SA
Administrador Solidario
- Candela Canales Vicente Manuel
- Lillo Blanc Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8874, L 6160, F 123, S 8, H V 128587, I/A 6 (29/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-46
Empresa: VIELCA INGENIEROS SA
Administrador Solidario
- Candela Canales Vicente Manuel
- Lillo Blanc Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8874, L 6160, F 123, S 8, H V 128587, I/A 6 (29/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-46
Empresa: VIELCA INGENIEROS SA
Administrador Solidario
- Candela Canales Vicente Manuel
- Lillo Blanc Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8874, L 6160, F 123, S 8, H V 128587, I/A 5 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-46
Empresa: VIELCA MEDIO AMBIENTE SL
Administrador Solidario
- Candela Canales Vicente Manuel
- Lillo Blanc Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8874, L 6160, F 129, S 8, H V 128588, I/A 3 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-46
Empresa: EUROCONSULTORES DE OBRAS CIVILES SL
Administrador Solidario
- Candela Canales Vicente Manuel
- Lillo Blanc Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2702, L 20, F 98, S 8, H V 311, I/A 7 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-46
Información de LILLO BLANC MARIA VICTORIA
Mostramos los datos de LILLO BLANC MARIA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LILLO BLANC MARIA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos