CANDELA CANALES VICENTE MANUEL
Informe ejecutivo de CANDELA CANALES VICENTE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CANDELA CANALES VICENTE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIELCA INGENIEROS SA | Administrador Solidario | 29/11/2023 | |
VIELCA MEDIO AMBIENTE SL | Administrador Solidario | 24/01/2019 | |
CENTRAL HIDROELECTRICA ARENOS SL | Administrador Mancomunado | 14/06/2016 | |
CENTRAL HIDROELECTRICA ARENOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/06/2016 | |
EUROCONSULTORES DE OBRAS CIVILES SL | Administrador Solidario | 26/11/2015 |
VINCULACIONES DE CANDELA CANALES VICENTE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANDELA CANALES VICENTE MANUEL
Empresa: VIELCA INGENIEROS SA
Administrador Solidario
- Candela Canales Vicente Manuel
- Lillo Blanc Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8874, L 6160, F 123, S 8, H V 128587, I/A 6 (29/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-46
Empresa: VIELCA INGENIEROS SA
Administrador Solidario
- Candela Canales Vicente Manuel
- Lillo Blanc Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8874, L 6160, F 123, S 8, H V 128587, I/A 6 (29/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-46
Empresa: VIELCA INGENIEROS SA
Administrador Solidario
- Candela Canales Vicente Manuel
- Lillo Blanc Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8874, L 6160, F 123, S 8, H V 128587, I/A 5 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-46
Empresa: VIELCA INGENIEROS SA
Administrador Unico
- Candela Canales Vicente Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8874, L 6160, F 123, S 8, H V 128587, I/A 5 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-46
Empresa: VIELCA MEDIO AMBIENTE SL
Administrador Solidario
- Candela Canales Vicente Manuel
- Lillo Blanc Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8874, L 6160, F 129, S 8, H V 128588, I/A 3 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-46
Empresa: VIELCA MEDIO AMBIENTE SL
Administrador Unico
- Candela Canales Vicente Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8874, L 6160, F 129, S 8, H V 128588, I/A 3 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-46
Empresa: VIELCA INGENIEROS SA
Administrador Unico
- Candela Canales Vicente Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8874, L 6160, F 123, S 8, H V 128587, I/A 4 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-46
Empresa: CENTRAL HIDROELECTRICA ARENOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Candela Canales Vicente Manuel
- Cuerva Valdivia Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10138, L 7420, F 34, S 8, H V 171299, I/A 2 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-46
Empresa: CENTRAL HIDROELECTRICA ARENOS SL
Administrador Mancomunado
- Candela Canales Vicente Manuel
- Cuerva Valdivia Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10138, L 7420, F 31, S 8, H V 171299, I/A 1 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-46
Empresa: EUROCONSULTORES DE OBRAS CIVILES SL
Administrador Solidario
- Candela Canales Vicente Manuel
- Lillo Blanc Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2702, L 20, F 98, S 8, H V 311, I/A 7 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-46
VER MAS ACTOS
Información de CANDELA CANALES VICENTE MANUEL
Mostramos los datos de CANDELA CANALES VICENTE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANDELA CANALES VICENTE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos