LIAW JEFFREY
Informe ejecutivo de LIAW JEFFREY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LIAW JEFFREY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTORESIDUOS SL | Presidente | 10/07/2020 | 07/08/2023 |
AUTORESIDUOS SL | Consejero | 10/07/2020 | 07/08/2023 |
COPART AUTOS ESPAÑA SL | Presidente | 07/07/2020 | 23/05/2023 |
COPART AUTOS ESPAÑA SL | Consejero | 07/07/2020 | 23/05/2023 |
VINCULACIONES DE LIAW JEFFREY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LIAW JEFFREY
Empresa: AUTORESIDUOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 225, S 8, H CO 30668, I/A 14 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-14
Empresa: COPART AUTOS ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32206 , F 99, S 8, H M 579619, I/A 15 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-28
Empresa: AUTORESIDUOS SL
Consejero
- Liaw Jeffrey
Presidente
- Liaw Jeffrey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 224, S 8, H CO 30668, I/A 12 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-14
Empresa: COPART AUTOS ESPAÑA SL
Consejero
- Liaw Jeffrey
Presidente
- Liaw Jeffrey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32206 , F 97, S 8, H M 579619, I/A 11 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-134-28
Información de LIAW JEFFREY
Mostramos los datos de LIAW JEFFREY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LIAW JEFFREY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos