DEPASQUALE GREGORY RONALD
Informe ejecutivo de DEPASQUALE GREGORY RONALD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DEPASQUALE GREGORY RONALD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTORESIDUOS SL | Consejero | 14/02/2019 | 07/08/2023 |
AUTORESIDUOS SL | Secretario | 03/06/2019 | 07/08/2023 |
COPART AUTOS ESPAÑA SL | Consejero | 05/02/2019 | 23/05/2023 |
COPART AUTOS ESPAÑA SL | Secretario | 30/05/2019 | 23/05/2023 |
VINCULACIONES DE DEPASQUALE GREGORY RONALD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEPASQUALE GREGORY RONALD
Empresa: AUTORESIDUOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 225, S 8, H CO 30668, I/A 14 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-14
Empresa: COPART AUTOS ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32206 , F 99, S 8, H M 579619, I/A 15 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-28
Empresa: AUTORESIDUOS SL
Presidente
Secretario
- Depasquale Gregory Ronald
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 223, S 8, H CO 30668, I/A 10 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-14
Empresa: COPART AUTOS ESPAÑA SL
Presidente
Secretario
- Depasquale Gregory Ronald
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32206 , F 96, S 8, H M 579619, I/A 9 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-28
Empresa: AUTORESIDUOS SL
Consejero
- Depasquale Gregory Ronald
- Franklin Iv Willian Easley
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 195, S 8, H CO 30668, I/A 8 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-14
Empresa: COPART AUTOS ESPAÑA SL
Consejero
- Depasquale Gregory Ronald
- Franklin Iv William Easley
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32206 , F 96, S 8, H M 579619, I/A 7 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-28
Información de DEPASQUALE GREGORY RONALD
Mostramos los datos de DEPASQUALE GREGORY RONALD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEPASQUALE GREGORY RONALD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos