LEON PLASENCIA SEBASTIAN
Informe ejecutivo de LEON PLASENCIA SEBASTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LEON PLASENCIA SEBASTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTEL JARDIN TROPICAL SL | Apoderado Mancomunado | 19/10/2020 |
VINCULACIONES DE LEON PLASENCIA SEBASTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEON PLASENCIA SEBASTIAN
Empresa: HOTEL JARDIN TROPICAL SL
Apoderado Mancomunado
- Aguila Llorens Francisco Javier
- De Toledo Delgado Ignacio Octavio
- Desislava Mldadenova Sanova Solakova
- Emilio Huhn
- Espigares Hurtado Maria Teresa
- Gonzalez Rodriguez Antonio Andres
- Heras Medina Juan Jose
- Janer Gonzalez Jose
- Leon Plasencia Sebastian
- Oria Rived Andres Felipe
- Rey Rodriguez Pablo
- Rigo Martinez Miguel
- Sierra Castro Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46940 , F 98, S 8, H B 495902, I/A 54 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-08
Empresa: BAMINGO CANARIAS SL
Apoderado Mancomunado
- Leon Plasencia Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2999 , F 140, S 8, H TF 16444, I/A 13 (25/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-38
Empresa: SOFONA INVERSIONES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Leon Plasencia Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3186 , F 166, S 8, H TF 32486, I/A 11 (25/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-38
Empresa: HOTELES JARDIN DE TAORO SL
Apoderado
- Leon Plasencia Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2783 , F 88, S 8, H TF 38344, I/A 10 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-38
Empresa: CABOTEN CANARIAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguirre Mercedo Rafael
- Leon Plasencia Sebastian
- Palenzuela Martin Oscar Eduardo
- Revuelto Mamblona Fidel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3053 , F 90, S 8, H TF 34764, I/A 11 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-38
Información de LEON PLASENCIA SEBASTIAN
Mostramos los datos de LEON PLASENCIA SEBASTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEON PLASENCIA SEBASTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos