JANER GONZALEZ JOSE
Informe ejecutivo de JANER GONZALEZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 24
Empresas activas: 22
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE JANER GONZALEZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTEL SANTA PONSA PLAZA SL | Apoderado Mancomunado | 17/06/2024 | |
HEXAGON RESOURCES SL | Apoderado Mancomunado | 17/06/2024 | |
TURISBAR BALEAR SL | Apoderado Mancomunado | 17/06/2024 | |
ROC HOTELS INTERNATIONAL SL | Apoderado Mancomunado | 17/06/2024 | |
CHEVY HOLDCO SL | Apoderado Solidario | 23/08/2021 | |
MAR HISPANA IBIZA SL | Apoderado Mancomunado | 25/05/2021 | |
MAR HISPANA PALMA SL | Apoderado Mancomunado | 30/04/2021 | |
MAR HISPANA TORRENOVA SL | Apoderado Mancomunado | 30/04/2021 | |
TENERIFE ASSETS COMPANY SL | Apoderado Mancomunado | 30/04/2021 | |
RESM OPCO SL | Apoderado Mancomunado | 29/04/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE JANER GONZALEZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JANER GONZALEZ JOSE
Empresa: TURISBAR BALEAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 29054, I/A 21 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-07
Empresa: TURISBAR BALEAR SL
Apoderado Solidario
- Aguila Llorens Francisco Javier
- Bravo Remis Ricardo
- Bujosa Ortega Daniel
- Coll Soler Miguel
- Espigares Hurtado Maria Teresa
- Estela Somoza Gabriel Francisco
- Galbis Matarredona Marc
- Gonzalez Rodriguez Antonio Andres
- Gutierrez Gomez Antonio
- Heras Medina Juan Jose
- Janer Gonzalez Jose
- Oria Rived Andres Felipe
- Sanova Desislava Mladenova
- Sierra Polo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 29054, I/A 21 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-07
Empresa: ROC HOTELS INTERNATIONAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 26545, I/A 36 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-07
Empresa: ROC HOTELS INTERNATIONAL SL
Apoderado Solidario
- Aguila Llorens Francisco Javier
- Bravo Remis Ricardo
- Bujosa Ortega Daniel
- Coll Soler Miguel
- Espigares Hurtado Maria Teresa
- Estela Somoza Gabriel Francisco
- Galbis Matarredona Marc
- Gonzalez Rodriguez Antonio Andres
- Gutierrez Gomez Antonio
- Heras Medina Juan Jose
- Janer Gonzalez Jose
- Oria Rived Andres Felipe
- Sanova Desislava Mladenova
- Sierra Polo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 26545, I/A 36 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-07
Empresa: HOTEL SANTA PONSA PLAZA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 28513, I/A 20 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-07
Empresa: HOTEL SANTA PONSA PLAZA SL
Apoderado Solidario
- Aguila Llorens Francisco Javier
- Bravo Remis Ricardo
- Bujosa Ortega Daniel
- Coll Soler Miguel
- Espigares Hurtado Maria Teresa
- Estela Somoza Gabriel Francisco
- Galbis Matarredona Marc
- Gonzalez Rodriguez Antonio Andres
- Gutierrez Gomez Antonio
- Heras Medina Juan Jose
- Janer Gonzalez Jose
- Oria Rived Andres Felipe
- Sanova Desislava Mladenova
- Sierra Polo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 28513, I/A 20 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-07
Empresa: HEXAGON RESOURCES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 22009, I/A 22 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-07
Empresa: HEXAGON RESOURCES SL
Apoderado Solidario
- Aguila Llorens Francisco Javier
- Bravo Remis Ricardo
- Bujosa Ortega Daniel
- Coll Soler Miguel
- Espigares Hurtado Maria Teresa
- Estela Somoza Gabriel Francisco
- Galbis Matarredona Marc
- Gonzalez Rodriguez Antonio Andres
- Gutierrez Gomez Antonio
- Heras Medina Juan Jose
- Janer Gonzalez Jose
- Oria Rived Andres Felipe
- Sanova Desislava Mladenova
- Sierra Polo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 22009, I/A 22 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-07
Empresa: MAR HISPANA ALCUDIA BAY SL
Apoderado Mancomunado
- Aguila Llorens Francisco Javier
- Caballero Martinez Jose Gabriel
- Desislava Mladenova Sanova
- Dorota Marta Roch
- Espigares Hurtado Maria Teresa
- Gonzalez Fuster Joan Josep
- Heras Medina Juan Jose
- Janer Gonzalez Jose
- Jean Francois Pascal Emmanuel Bossy
- Llobet Aznar Oriol
- Michael Dietrich
- Oria Rived Andres Felipe
- Picas Asmarats Luis
- Sandrine Honnart
- Sierra Polo Miguel
- Solveig Diana Hoffmann
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48421 , F 143, S 8, H B 558879, I/A 13 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-08
Empresa: ROC HOTELS INTERNATIONAL SL
Apoderado Solidario
- Aguila Llorens Francisco Javier
- Bravo Remis Ricardo
- Bujosa Ortega Daniel
- Coll Soler Miguel
- Espigares Hurtado Maria Teresa
- Estela Somoza Gabriel Francisco
- Galbis Matarredona Marc
- Gonzalez Rodriguez Antonio Andres
- Gutierrez Gomez Antonio
- Heras Medina Juan Jose
- Janer Gonzalez Jose
- Oria Rived Andres Felipe
- Sanova Desislava Mladenova
- Sierra Polo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2898 , F 50, S 8, H PM 26545, I/A 32 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-07
VER MAS ACTOS
Información de JANER GONZALEZ JOSE
Mostramos los datos de JANER GONZALEZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JANER GONZALEZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos