LEON MORENES SANTIAGO MARIA
Informe ejecutivo de LEON MORENES SANTIAGO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LEON MORENES SANTIAGO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REAL YIELD SICAV | Consejero | 12/01/2022 | 02/08/2023 |
FUTURA CAPITAL SICAV | Consejero | 28/06/2022 | 15/06/2023 |
WEALTH RENDITE SICAV | Consejero | 12/01/2022 | 15/06/2023 |
FUTURA CAPITAL SICAV | Consejero | 12/01/2022 | 15/06/2023 |
EDM GESTION SA SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA | Apoderado Solidario | 05/02/2020 | 21/01/2022 |
VINCULACIONES DE LEON MORENES SANTIAGO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEON MORENES SANTIAGO MARIA
Empresa: REAL YIELD SICAV
Consejero
- Leon Morenes Santiago Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42528 , F 190, S 8, H M 242291, I/A 37 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-28
Empresa: WEALTH RENDITE SICAV
Consejero
- Leon Morenes Santiago Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24897 , F 59, S 8, H M 241281, I/A 46 (15/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-28
Empresa: FUTURA CAPITAL SICAV
Consejero
- Leon Morenes Santiago Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26183 , F 89, S 8, H M 471878, I/A 36 (15/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-28
Empresa: WEALTH RENDITE SICAV
Consejero
- Leon Morenes Santiago Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24897 , F 59, S 8, H M 241281, I/A 45 (05/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-28
Empresa: FUTURA CAPITAL SICAV
Consejero
- Leon Morenes Santiago Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26183 , F 89, S 8, H M 471878, I/A 35 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-28
Apoderado Solidario
- Leon Morenes Santiago Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36739 , F 193, S 8, H M 658326, I/A 26 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-28
Empresa: REAL YIELD SICAV
Consejero
- Leon Morenes Santiago Maria
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28444 , F 225, S 8, H M 242291, I/A 34 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-28
Empresa: FUTURA CAPITAL SICAV
Consejero
- Leon Morenes Santiago Maria
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26183 , F 88, S 8, H M 471878, I/A 33 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-28
Empresa: WEALTH RENDITE SICAV
Consejero
- Leon Morenes Santiago Maria
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24897 , F 58, S 8, H M 241281, I/A 43 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-28
Apoderado Solidario
- Leon Morenes Santiago Maria
- Rosico Bardaji Isabel
- Serra Ballester Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36739 , F 61, S 8, H M 658326, I/A 14 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-28
Información de LEON MORENES SANTIAGO MARIA
Mostramos los datos de LEON MORENES SANTIAGO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEON MORENES SANTIAGO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos