LEIBFRITZ CLAUDIUS
Informe ejecutivo de LEIBFRITZ CLAUDIUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LEIBFRITZ CLAUDIUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/08/2021 |
VINCULACIONES DE LEIBFRITZ CLAUDIUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEIBFRITZ CLAUDIUS
Empresa: GRUPO MULTIASISTENCIA SA
Consejero
- Leibfritz Claudius
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28225 , F 217, S 8, H M 341456, I/A 46 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-28
Consejero
- Leibfritz Claudius
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28200 , F 38, S 8, H M 502522, I/A 40 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Leibfritz Claudius
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41255 , F 148, S 8, H M 62591, I/A 1090 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-28
Empresa: GRUPO MULTIASISTENCIA SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28225 , F 215, S 8, H M 341456, I/A 39 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28200 , F 30, S 8, H M 502522, I/A 27 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-28
Información de LEIBFRITZ CLAUDIUS
Mostramos los datos de LEIBFRITZ CLAUDIUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEIBFRITZ CLAUDIUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos