LANGE ULF
Informe ejecutivo de LANGE ULF
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LANGE ULF
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS COMPARTIDOS MULTIASISTENCIA SL | Vicepresidente | 10/12/2018 | 22/09/2020 |
SERVICIOS COMPARTIDOS MULTIASISTENCIA SL | Consejero | 10/12/2018 | 22/09/2020 |
GRUPO MULTIASISTENCIA SA | Vicepresidente | 12/12/2018 | 22/09/2020 |
GRUPO MULTIASISTENCIA SA | Consejero | 12/12/2018 | 22/09/2020 |
NEDIFIN SL | Representante | 12/12/2018 | 05/09/2019 |
VINCULACIONES DE LANGE ULF
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LANGE ULF
Empresa: GRUPO MULTIASISTENCIA SA
Consejero
- Lange Ulf
Vicepresidente
- Lange Ulf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28225 , F 217, S 8, H M 341456, I/A 45 (22/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-28
Consejero
- Lange Ulf
Vicepresidente
- Lange Ulf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28200 , F 37, S 8, H M 502522, I/A 35 (22/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-28
Empresa: NEDIFIN SL
Administrador Unico
Representante
- Lange Ulf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11622 , F 117, S 8, H M 182523, I/A 13 (05/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-28
Empresa: GRUPO MULTIASISTENCIA SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Lange Ulf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28225 , F 215, S 8, H M 341456, I/A 39 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-28
Empresa: NEDIFIN SL
Administrador Unico
Representante
- Lange Ulf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11622 , F 116, S 8, H M 182523, I/A 11 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Lange Ulf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28200 , F 30, S 8, H M 502522, I/A 27 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-28
Información de LANGE ULF
Mostramos los datos de LANGE ULF que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LANGE ULF, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos