LEDESMA MARTINEZ JESUS MARIA AGUSTIN
Informe ejecutivo de LEDESMA MARTINEZ JESUS MARIA AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LEDESMA MARTINEZ JESUS MARIA AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EZPELETA PLASTIVAL SA | Apoderado Mancomunado | 06/06/2011 | 01/06/2021 |
JD ASESORES 2013 SL | Administrador Unico | 05/01/2015 | 08/03/2021 |
HOSTELERIA SONDIKA SL | Administrador Solidario | 21/07/2017 | 28/09/2018 |
EZPELETA PLASTIVAL SA | Apoderado | 19/10/2010 | 15/10/2013 |
EZPELETA PLASTIVAL SA | Apoderado | 17/08/2010 | 19/10/2010 |
EZPELETA PLASTIVAL SA | Apoderado | 18/10/2010 | 19/10/2010 |
VINCULACIONES DE LEDESMA MARTINEZ JESUS MARIA AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEDESMA MARTINEZ JESUS MARIA AGUSTIN
Empresa: JD ASESORES 2013 SL
Administrador Unico
- Ledesma Martinez Jesus Maria Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5365 , F 27, S 8, H BI 62026, I/A 3 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-48
Empresa: HOSTELERIA SONDIKA SL
Administrador Solidario
- Ledesma Martinez Jesus Maria Agustin
- Obieta Orue Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5594 , F 175, S 8, H BI 67660, I/A 3 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-48
Empresa: HOSTELERIA SONDIKA SL
Administrador Solidario
- Ledesma Martinez Jesus Maria Agustin
- Obieta Orue Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5594 , F 175, S 8, H BI 67660, I/A 2 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-48
Empresa: JD ASESORES 2013 SL
Administrador Unico
- Ledesma Martinez Jesus Maria Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5365 , F 26, S 8, H BI 62026, I/A 2 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-48
Empresa: EZPELETA PLASTIVAL SA
Apoderado
- Ledesma Martinez Jesus Maria Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1488 , F 39, S 8, H VI 14976, I/A 34 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-01
Empresa: EZPELETA PLASTIVAL SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467 , F 159, S 8, H VI 14976, I/A 27 (06/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-01
Empresa: EZPELETA PLASTIVAL SA
Apoderado
- Aparicio Astorquiza Miguel Angel
- De La Fuente Cosio Jesus Angel
- Diaz Sanchez Luis Joaquin
- Iturbe Leceta Juan Antonio
- Ledesma Martinez Jesus Maria Agustin
- Riaño Torre Asier
- Sierra Revilla Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467 , F 156, S 8, H VI 14976, I/A 24 (19/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-211-01
Empresa: EZPELETA PLASTIVAL SA
Apoderado
- Aparicio Astorquiza Miguel Angel
- De La Fuente Cosio Jesus Angel
- Diaz Sanchez Luis Joaquin
- Iturbe Leceta Juan Antonio
- Ledesma Martinez Jesus Maria Agustin
- Riaño Torre Asier
- Sierra Revilla Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467 , F 154, S 8, H VI 14976, I/A 23 (19/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-211-01
Empresa: EZPELETA PLASTIVAL SA
Apoderado
- Ledesma Martinez Jesus Maria Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467 , F 154, S 8, H VI 14976, I/A 23 (19/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-211-01
Empresa: EZPELETA PLASTIVAL SA
Apoderado
- De La Fuente Cosio Jesus Angel
- Ledesma Martinez Jesus Maria Agustin
- Sierra Revilla Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467 , F 153, S 8, H VI 14976, I/A 22 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-211-01
VER MAS ACTOS
Información de LEDESMA MARTINEZ JESUS MARIA AGUSTIN
Mostramos los datos de LEDESMA MARTINEZ JESUS MARIA AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEDESMA MARTINEZ JESUS MARIA AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos