LECUONA RAVINA ALONSO ENRIQUE
Informe ejecutivo de LECUONA RAVINA ALONSO ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LECUONA RAVINA ALONSO ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TENO INGENIEROS CONSULTORES SL | Administrador Concursal | 02/07/2020 | 22/02/2022 |
TENO INGENIEROS CONSULTORES SL | Liquidador Concursal | 21/12/2020 | 22/02/2022 |
VINCULACIONES DE LECUONA RAVINA ALONSO ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LECUONA RAVINA ALONSO ENRIQUE
Empresa: TENO INGENIEROS CONSULTORES SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TENO INGENIEROS CONSULTORES SL
Nif:B38340980
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Juez / Ponente:MARIA JOSE DORTA RODRIGUEZ
Fecha de Resolución:03/06/2020
Número Procedimiento Concursal:199/2020
Datos Registrales:
Tomo:
3724
Libro:
0
Folio:
80
Hoja:
8-7934
Inscripción:
17
Fecha Inscripción22/02/2022
Registro:Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3724 , F 80, S 8, H TF 7934, I/A 17 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-38
Empresa: TENO INGENIEROS CONSULTORES SL
Liquidador Concursal
- Lecuona Ravina Alonso Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3724 , F 80, S 8, H TF 7934, I/A 17 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-38
Empresa: TENO INGENIEROS CONSULTORES SL
Liquidador Concursal
- Lecuona Ravina Alonso Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2558 , F 217, S 8, H TF 7934, I/A 15 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-38
Empresa: TENO INGENIEROS CONSULTORES SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TENO INGENIEROS CONSULTORES SL
Nif:B38340980
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Juez / Ponente:MARIA JOSE DORTA RODRIGUEZ
Fecha de Resolución:03/06/2020
Número Procedimiento Concursal:199/2020
Datos Registrales:
Tomo:
2558
Libro:
0
Folio:
216
Hoja:
8-7934
Inscripción:
A
Fecha Inscripción02/07/2020
Registro:Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2558 , F 216, S 8, H TF 7934, I/A A (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-38
Información de LECUONA RAVINA ALONSO ENRIQUE
Mostramos los datos de LECUONA RAVINA ALONSO ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LECUONA RAVINA ALONSO ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos